Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Årsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Hovedbranche | Kapital | Navne | Bestyrelse | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christiansgade 63, 5000 Odense C (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2018-12-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Christiansgade 63, 5000 Odense C (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2018-05-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-22 tilføjes Kontaktoplysninger: bachmannlynge@gmail.com (offentliggjort 2014-09-22)
Den 2014-07-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christiansgade 63, 5000 Odense C (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2014-07-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Storebæltsvænget 48, 5500 Middelfart (offentliggjort 2014-07-19)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-06-10 tilføjes Direktion: Anders Bachmann Lynge Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-10 fjernes Direktion: Ivan Sejersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-10 tilføjes Legale ejere: AHS EJENDOMME ApS (offentliggjort 2015-04-09)
Den 2014-06-10 tilføjes Reelle ejere: Anders Bachmann Lynge Sørensen, Allan Hannibal Pedersen (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-05-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er erhvervelse, administration og udlejning af ejendommen, matr. nr. 13 bv Middelfart markjorder. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-25 tilføjes Vedtægter: 2012-05-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-25 fjernes Revisor: RIDDERGADE 3, FREDERICIA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Storebæltsvænget 48, 5500 Middelfart (offentliggjort 2014-07-19)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Storebæltsvænget 48, 5500 Middelfart (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-04 tilføjes Revisor: RIDDERGADE 3, FREDERICIA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-04 fjernes Revisor: Revisionskontoret i Fredericia (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1993-10-13 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-13 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-12 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET TEGLVÆRKSGÅRDEN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-04-11 fjernes Navne: ApS SMBK NR. 1926 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-04-11 fjernes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-11 fjernes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-11 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-22 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-22 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Storebæltsvænget 48, 5500 Middelfart (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-08-01 tilføjes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-01 tilføjes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-08-01 tilføjes Navne: ApS SMBK NR. 1926 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-08-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Revisionskontoret i Fredericia (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1444 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)