Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1996-09-06 fjernes Navne: BIPE AF 18/2 1992 SILKEBORG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredhøjsvinget 2-4, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-26 fjernes Omlægningsperiode slut: 1981-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-26 fjernes Omlægningsperiode start: 1980-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-26 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-26 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-26 fjernes Revisor: REVISIONSAKTIESELSKABET AF 1903 COLDING & PEDERSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-26 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-27 fjernes Bestyrelse: Poul Thøgersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-27 fjernes Direktion: Per Munk (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-21 fjernes Bestyrelse: Palle Damm Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-24 tilføjes Navne: BIPE AF 18/2 1992 SILKEBORG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-23 fjernes Navne: VIGGO STEENHOLT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-18 tilføjes Formål: Selskabets formål et at drive installationsvirksomhed samt handel og fabrikation evt. finansiering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-18 tilføjes Vedtægter: 1992-02-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-21 fjernes Direktion: Ivan Heegaard Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-21 fjernes Revisor: LARS KRUSE & POUL LAURSEN, REVISIONS-AKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-19 tilføjes Navne: VIGGO STEENHOLT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-18 fjernes Navne: VIGGO STEENHOLT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-18 tilføjes Kapital (Kapital): 448.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-06 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-06-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1981-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-06-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1980-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredhøjsvinget 2-4, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-05-01 tilføjes Bestyrelse: Palle Damm Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-05-01 tilføjes Direktion: Ivan Heegaard Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-05-01 tilføjes Navne: VIGGO STEENHOLT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-05-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-05-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-05-01 tilføjes Revisor: LARS KRUSE & POUL LAURSEN, REVISIONS-AKTIESELSKAB, REVISIONSAKTIESELSKABET AF 1903 COLDING & PEDERSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)