Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Tegningsregel | Bestyrelse | ||||
Vedtægter | Revisor | Direktion | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hjemmeside | ||||
Kontaktoplysninger | Formål | Binavne | Revision fravalgt | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Virksomhedsform | ||||
Hovedbranche |
Den 2024-06-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Foldagervej 12, 4623 Lille Skensved (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2024-03-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Foldagervej 12, 4623 Lille Skensved (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2023-05-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Foldagervej 12, 4623 Lille Skensved (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2023-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Foldagervej 12, 4623 Lille Skensved (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-05-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Leif Busch Hansen i forening med Tomas Gunnar Billing eller af Leif Busch Hansen i forening med Anders Nordby eller af Tomas Gunnar Billing i forening med direktør eller af Anders Nordby i forening med direktør. (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-05-06 tilføjes Bestyrelse: Anders Nordby (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-05-06 fjernes Bestyrelse: Lars Johan Bladh (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-05-06 tilføjes Vedtægter: 2022-05-06 (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-05-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-30 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-09-30 fjernes Revisor: ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-04-01 tilføjes Direktion: Ulrik Thestrup Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-03-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-14 tilføjes Vedtægter: 2020-08-14 (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2020-08-12 tilføjes Vedtægter: 2020-08-12 (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2020-08-12 tilføjes Bestyrelse: Lars Johan Bladh (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2020-08-12 fjernes Bestyrelse: Karsten Klein Kristensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-08-11 fjernes Bestyrelse: Leif Busch Hansen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-08-12 tilføjes Legale ejere: Röko AB, Kadomameka Invest ApS, LUNA Hansen Invest ApS (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2020-08-12 fjernes Legale ejere: Kai Hornetz, Lundberg Tech Invest ApS (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2020-08-11 fjernes Legale ejere: LUNA Hansen Invest ApS, Kadomameka Invest ApS (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2020-08-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Leif Busch Hansen i forening med Tomas Gunnar Billing eller af Leif Busch Hansen i forening med Lars Johan Bladh eller af Tomas Gunnar Billing i forening med direktøren eller af Lars Johan Bladh i forening med direktøren. (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2020-08-12 fjernes Reelle ejere: Karsten Klein Kristensen, Mette Søndergaard Olsen, Leif Busch Hansen (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2019-12-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2020-12-31 (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2019-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2019-10-01 (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2019-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2019-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-09-30 fjernes Omlægningsperiode slut: 2009-09-30 (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2019-09-30 fjernes Omlægningsperiode start: 2009-01-01 (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2019-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2019-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-22 tilføjes Reelle ejere: Karsten Klein Kristensen, Mette Søndergaard Olsen, Leif Busch Hansen (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2019-03-21 fjernes Reelle ejere: Karsten Klein Kristensen, Mette Søndergaard Olsen, Leif Busch Hansen (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-03-01 tilføjes Reelle ejere: Mette Søndergaard Olsen, Leif Busch Hansen (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-03-01 fjernes Reelle ejere: Bertil Lennart Nordin, Håkan Sundqvist (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-03-01 tilføjes Bestyrelse: Ulrik Thestrup Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2019-03-01 fjernes Bestyrelse: Bertil Lennart Nordin (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-03-01 tilføjes Legale ejere: Kadomameka Invest ApS, Lundberg Tech Invest ApS (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2019-03-01 fjernes Legale ejere: P Å Wasberger AB, Dimintell AB, KADOMAMEKA ApS (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-03-01 tilføjes Vedtægter: 2019-03-01 (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-28 fjernes Reelle ejere: Leif Busch Hansen (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-03 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-19 tilføjes Vedtægter: 2018-04-19 (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-12-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-18 tilføjes Hjemmeside: www.lundbergtech.com (offentliggjort 2017-11-18)
Den 2017-11-18 tilføjes Kontaktoplysninger: ulrik@lundbergtech.com (offentliggjort 2017-11-18)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-08-22 tilføjes Legale ejere: LUNA Hansen Invest ApS (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2017-08-22 fjernes Legale ejere: LUNA HANSEN ApS (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2017-08-22 tilføjes Reelle ejere: Leif Busch Hansen (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-12-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-11-26)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-01-27 tilføjes Legale ejere: LUNA HANSEN ApS, KADOMAMEKA ApS (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2014-01-27 tilføjes Reelle ejere: Karsten Klein Kristensen (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-09-30 tilføjes Legale ejere: P Å Wasberger AB, Dimintell AB, Kai Hornetz (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2013-09-30 tilføjes Reelle ejere: Bertil Lennart Nordin, Håkan Sundqvist (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-04-03 tilføjes Bestyrelse: Bertil Lennart Nordin (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-04-03 fjernes Bestyrelse: Tommy Børge Olsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-04-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, fabrikation og industri samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af tre bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2013-04-03 tilføjes Vedtægter: 2013-04-03 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-07-01 tilføjes Revisor: ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2012-07-01 fjernes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 1. JULI 2012 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-03-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Foldagervej 12, 4623 Lille Skensved (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2012-03-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Brudelysvej 24, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-02-15 tilføjes Bestyrelse: Poul Erik Christiansen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-12-22 fjernes Binavne: LUNDBERG TECH A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-14 tilføjes Binavne: LUNDBERG TECH A/S, LUNDBERG TRADING A/S, LUNDBERG TECHNIC A/S, H. LUNDBERG MASKINFABRIK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2010-11-19 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-19 tilføjes Navne: LUNDBERG TECH A/S (offentliggjort 2010-12-14)
Den 2010-11-18 fjernes Navne: H. LUNDBERG MASKINFABRIK ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2010-11-19 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2010-12-14)
Den 2010-11-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-19 fjernes Binavne: LUNDBERG TRADING ApS, LUNDBERG TECHNIC ApS, LUNDBERG TECH ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-01-27 tilføjes Bestyrelse: Tommy Børge Olsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-01-27 tilføjes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 1. JULI 2012, PARTNERSELSKABET AF 1. JULI 2012 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-27 fjernes Revisor: TIMEVISION FREDERIKSBERG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB, PARTNERSELSKABET AF 1. JULI 2012 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-09-28 tilføjes Direktion: Karsten Klein Kristensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-09-28 fjernes Direktion: Pia Lundberg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-03-29 tilføjes Revisor: TIMEVISION FREDERIKSBERG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-29 fjernes Revisor: LST DK Holding ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2009-09-30 (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2009-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2009-01-01 (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af maskiner til produktion af papir og pap (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af maskiner til papir- og papindustri (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-03-22 tilføjes Revisor: LST DK Holding ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-22 fjernes Revisor: HELMO MADSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-04-07 tilføjes Revisor: HELMO MADSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-07 fjernes Revisor: Inpact Holding af 31. December 1992, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-12-17 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-10 fjernes Bestyrelse: Pia Lundberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-06-08 tilføjes Navne: H. LUNDBERG MASKINFABRIK ApS (offentliggjort 2015-03-18)