Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Revisor | Formål | Genoptagelse tvangsopløsning | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsstatus | Hovedbranche | Revision fravalgt | ||||
Legale ejere | Kapital | Navne | Beliggenhedsadresse | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-07-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Direktion: Jeanet Tran (direktør) (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2017-04-30 fjernes Direktion: Benny Ove Andersen (direktion) (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2016-05-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2008-11-11 fjernes Revisor: HUNDERUP HOLDING GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2008-10-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive produktion, industri og handel iøvrigt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-27 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2008-10-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-27 tilføjes Revisor: HUNDERUP HOLDING GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2008-10-27 fjernes Revisor: INVESTERINGSAKTIESELSKABET HJALLESEVEJ (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-27 tilføjes Vedtægter: 2008-10-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af smykker i ædle metaller og relaterede produkter (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Guld- og sølvsmedeværksteder samt juvelerer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2006-05-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2004-03-05 tilføjes Revisor: INVESTERINGSAKTIESELSKABET HJALLESEVEJ (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-05 fjernes Revisor: Svend Aage Heinsvig (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Legale ejere: Mette Andersen Skøtt, Jeanet Tran, Britt Larsen, Jimmy Andersen (offentliggjort 2015-11-18)
Den 1997-06-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-04 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-01 tilføjes Revisor: Svend Aage Heinsvig (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-13 tilføjes Navne: BOA SMYKKET ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-02-12 fjernes Navne: ApS SPKR 4 NR. 2738 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-02-12 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-12 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-07 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-07 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugløkkevej 8, 5240 Odense NØ (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-09-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-01 tilføjes Hovedbranche: Guld- og sølvsmedeværksteder samt juvelerer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-09-01 tilføjes Navne: ApS SPKR 4 NR. 2738 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-12)
Den 1989-09-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)