Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2001-06-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Kvarmløsevej 59, 4340 Tølløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-20 fjernes Direktion: Otto Verner Krogh (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-20 fjernes Hovedbranche: Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-20 fjernes Navne: KROGH STØDDÆMPER SERVICE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-06-20 fjernes Omlægningsperiode slut: 1995-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-20 fjernes Omlægningsperiode start: 1995-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-20 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-20 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-20 fjernes Revisor: Kurt Lægaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-20 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kvarmløsevej 59, 4340 Tølløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Rentemestervej 57, 2400 København NV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er formuepleje og bortforpagtning af virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-24 tilføjes Vedtægter: 1999-11-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-22 tilføjes Revisor: Kurt Lægaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-22 fjernes Revisor: HH PENSIONS INVEST A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1995-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1995-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-31 tilføjes Navne: KROGH STØDDÆMPER SERVICE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-12-30 fjernes Navne: KROGH INDUSTRI ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-10-18 tilføjes Navne: KROGH INDUSTRI ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-10-17 fjernes Navne: COMEX ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-10-17 fjernes Direktion: Gunner Mortensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-17 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-06 tilføjes Kapital (Kapital): 81.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-04 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-04 fjernes Revisor: EJENDOMMEN TORDENSKJOLDSGADE 1, A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-10 tilføjes Navne: COMEX ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-02-09 fjernes Navne: ApS SPKR 4 NR. 2731 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-02-09 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-09 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-07 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rentemestervej 57, 2400 København NV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-09-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-09-01 tilføjes Navne: ApS SPKR 4 NR. 2731 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-09-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, EJENDOMMEN TORDENSKJOLDSGADE 1, A/S, HH PENSIONS INVEST A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)