Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1994-05-02 fjernes Navne: BLICHFELD INVESTMENT, FREDERIKSHAVN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Østervænget 14, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-21 fjernes Revisor: SR, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-21 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-21 fjernes Direktion: Kai Blichfeld (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-03 tilføjes Navne: BLICHFELD INVESTMENT, FREDERIKSHAVN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-02 fjernes Navne: ApS SPKR 4 NR. 2713 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-02 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-02 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive næring med handel med værdipapirer, fonds- og valutaterminsforretninger af enhver art og næring indenfor financiel virksomhed samt dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-20 tilføjes Vedtægter: 1990-01-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-07 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østervænget 14, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-01 tilføjes Navne: ApS SPKR 4 NR. 2713 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, SR, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)