Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
John Aage Kistvad | 31.03.1999 | 18.03.2020 | direktør |
Mette Dal | 23.06.1997 | 31.03.1999 | direktør |
John Aage Kistvad | 01.09.1989 | 23.06.1997 | direktør |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.09.1989 | 19.01.1990 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bent Fridell Holmberg Frandsen | 25.05.2012 | 01.08.2014 | bestyrelsesmedlem |
Lone Hertha Brandt Jakobsen | 25.05.2012 | 01.08.2014 | bestyrelsesmedlem |
Louise Ramgill Kistvad | 25.05.2012 | 01.08.2014 | bestyrelsesmedlem |
John Aage Kistvad | 25.05.2012 | 01.08.2014 | formand |