Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jakob Lykke Bjerre | 03.01.2018 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ole Rudkilde | 31.01.2013 | 31.12.2017 | adm. dir |
Kresten Nørgaard Christensen | 01.01.2005 | 30.01.2013 | adm. dir |
Jørgen Lægaard | 27.01.2003 | 01.01.2005 | adm. dir |
Kresten Nørgaard Christensen | 01.09.1989 | 27.01.2003 | direktør |
Aksel Kloster Sørensen | 01.09.1989 | 27.01.2003 | direktør |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.09.1989 | 24.01.1990 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Erik Refsgaard | 24.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Steffen Hansen | 24.11.2023 | formand |
Søren Wulf Eskildsen | 12.10.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jakob Lykke Bjerre | 23.03.2018 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Erik Refsgaard | 13.09.2023 | 23.11.2023 | formand |
Erik Refsgaard | 05.12.2014 | 12.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Regner Krug Bendtsen | 06.05.2013 | 13.09.2023 | formand |
Ole Rudkilde | 06.05.2013 | 23.03.2018 | bestyrelsesmedlem |
Ole Rudkilde | 30.01.2013 | 31.01.2013 | bestyrelsesmedlem |
Tommy Frejlev Andersen | 22.11.2010 | 30.01.2013 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Lægaard | 18.11.2009 | 06.05.2013 | formand |
Poul Møller Eriksen | 09.12.2004 | 26.06.2015 | bestyrelsesmedlem |
Freddy Engel | 27.01.2003 | 18.11.2009 | formand |
Kresten Nørgaard Christensen | 01.03.2002 | 18.11.2009 | bestyrelsesmedlem |
Aksel Kloster Sørensen | 01.03.2002 | 28.06.2004 | bestyrelsesmedlem |
Finn Prang-Andersen | 01.03.2002 | 27.01.2003 | bestyrelsesmedlem |