Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1997-08-25 fjernes Navne: MARIENLYST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Livjægergade 29, 2. TV., 2100 København Ø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-22 fjernes Direktion: Alice Catharina Eliza Wassard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-22 fjernes Revisor: Reg. revisor Else Brandt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-22 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1285 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-15 tilføjes Vedtægter: 1991-07-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-09 tilføjes Navne: MARIENLYST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-08 fjernes Navne: ApS SPKR NR. 2573 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-08 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-08 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-07 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Livjægergade 29, 2. TV., 2100 København Ø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-01 tilføjes Navne: ApS SPKR NR. 2573 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Reg. revisor Else Brandt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1285 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)