Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jens Severin Stephensen | 01.07.2014 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bente Catharina Stephensen | 01.09.1989 | 01.07.2014 | direktør |
Jørn Kirstein Sørensen | 01.09.1989 | 27.01.1995 | direktør |
Victor Christoffersen | 01.09.1989 | 02.04.1990 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Olga Stephensen | 01.07.2014 | bestyrelsesmedlem |
Jocum Trygve Harald Kirsebom | 01.07.2014 | bestyrelsesmedlem |
Sanne Stephensen | 01.07.2014 | bestyrelsesmedlem |
Bente Catharina Stephensen | 01.07.2014 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Severin Stephensen | 01.07.2014 | 03.10.2016 | bestyrelsesmedlem |
Asbjørn Holst Larsen | 30.09.1994 | 27.01.1995 | formand |
Karl Stephan Læssøe Stephensen | 01.09.1989 | 01.08.2013 | bestyrelsesmedlem |
Jørn Kirstein Sørensen | 01.09.1989 | 27.01.1995 | bestyrelsesmedlem |
Cato Fredrik Sverdrup | 01.09.1989 | 30.09.1994 | bestyrelsesmedlem |
Kjeld Amann | 01.09.1989 | 30.09.1994 | bestyrelsesmedlem |
Victor Christoffersen | 01.09.1989 | 02.04.1990 | bestyrelsesmedlem |
Charlotte Biil | 01.09.1989 | 02.04.1990 | bestyrelsesmedlem |
Asbjørn Christoffersen | 01.09.1989 | 02.04.1990 | bestyrelsesmedlem |