Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Direktion | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Vedtægter | Legale ejere | Tegningsregel | ||||
Navne | Virksomhedsform | Bestyrelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | Formål | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Virksomhedsstatus | Kapital | Kapitalvaluta | Reelle ejere | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere |
Den 2024-07-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2000-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HAMLET COM ApS. (offentliggjort 2015-04-27)
Den 2009-12-31 sletter virksomheden Ejerskaber: HAMLET EUROPE ApS. (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2023-11-30 tilføjes Direktion: Anton Hersom Caspersen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-11-30)
Den 2023-11-30 fjernes Direktion: Mark Sauer Caspersen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-11-30)
Den 2023-07-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-01 tilføjes Revisor: Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2023-02-01 fjernes Revisor: REVISOR-TEAM REGISTRERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2022-07-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Carlsmindevej 12, 2840 Holte (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-02-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Maglebjergvej 6, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2019-01-18 fjernes Direktion: Anton Hersom Caspersen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2019-01-01 tilføjes Direktion: Mark Sauer Caspersen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-11-30)
Den 2019-01-14 tilføjes Vedtægter: 2019-01-14 (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2018-07-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-01 fjernes Legale ejere: AHC CONSULT LYNGBY ApS (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2016-12-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2016-12-10)
Den 2016-12-09 tilføjes Direktion: Anton Hersom Caspersen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2016-12-09 fjernes Direktion: Mark Sauer Caspersen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-12-10)
Den 2016-12-09 tilføjes Navne: AHC INVEST LYNGBY ApS (offentliggjort 2016-12-10)
Den 2016-12-08 fjernes Navne: AHC INVEST LYNGBY A/S (offentliggjort 2016-12-10)
Den 2016-12-09 tilføjes Vedtægter: 2016-12-09 (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2016-12-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-12-10)
Den 2016-12-08 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-12-10)
Den 2016-12-09 fjernes Bestyrelse: Anton Hersom Caspersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-07-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-12 tilføjes Direktion: Mark Sauer Caspersen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-12-10)
Den 2016-02-12 fjernes Direktion: Gitte Mejlhart (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-10-01 tilføjes Revisor: REVISOR-TEAM REGISTRERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2013-10-01 fjernes Revisor: REVISOR-TEAM HØRSHOLM A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Maglebjergvej 6, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2019-02-27)
Den 2011-12-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Carlsmindevej 12, 2840 Holte (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Public relations og kommunikation (offentliggjort 2011-07-06)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2003-12-12)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Carlsmindevej 12, 2840 Holte (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Carlsmindevej 12, 2840 Holte (offentliggjort 2000-07-21)
Den 2001-02-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2003-12-12)
Den 2001-02-26 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Carlsmindevej 12, 2840 Holte (offentliggjort 2000-07-21)
Den 2000-07-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørgaardsvej 1, 2. TV., 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er udvikling af EDB-løsninger og elektroteknisk udstyr, samt agentur- og anden handelsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af 1 direktør i forening med et bestyrelsesmedlem (offentliggjort 2016-12-10)
Den 2000-07-18 tilføjes Vedtægter: 2000-07-18 (offentliggjort 2016-12-10)
Den 2000-01-01 tilføjes Revisor: REVISOR-TEAM HØRSHOLM A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 fjernes Revisor: MOGENS SCHOUGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-11-01 tilføjes Bestyrelse: Gitte Mejlhart (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-11-01 fjernes Bestyrelse: Christian Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-11-01 tilføjes Direktion: Gitte Mejlhart (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-11-01 fjernes Direktion: Christian Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-06-06 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 1997-06-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-01 tilføjes Legale ejere: AHC CONSULT LYNGBY ApS (offentliggjort 2017-09-26)
Den 1996-12-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-16 tilføjes Navne: AHC INVEST LYNGBY A/S (offentliggjort 2016-12-10)
Den 1996-07-15 fjernes Navne: MARK DANMARK A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-06-30 fjernes Bestyrelse: Lars Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-09-21 fjernes Bestyrelse: Brian Bisgaard Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-09-21 fjernes Direktion: Brian Bisgaard Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-07-20 tilføjes Revisor: MOGENS SCHOUGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-20 fjernes Revisor: Ejvind Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-31 tilføjes Legale ejere: Anton Hersom Caspersen (offentliggjort 2018-07-13)
Den 1993-12-31 tilføjes Reelle ejere: Anton Hersom Caspersen (offentliggjort 2018-07-13)
Den 1993-10-19 fjernes Bestyrelse: Finn Leif Kræmer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-07-09 fjernes Bestyrelse: Ian Mac van Hauen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1992-08-15 tilføjes Navne: MARK DANMARK A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-08-14 fjernes Navne: MARK TECHNOLOGY A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-08-14 fjernes Bestyrelse: Chou Yung (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1992-08-14 fjernes Direktion: Finn Leif Kræmer (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-09-25 tilføjes Revisor: Ejvind Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-25 fjernes Revisor: MOGENS HENRIKSEN, REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-05 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-25 tilføjes Navne: MARK TECHNOLOGY A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-04-24 fjernes Navne: A/S PSE 14 NR. 1352 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-04-24 fjernes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1990-04-24 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1990-04-24 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-07 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørgaardsvej 1, 2. TV., 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-09-01 tilføjes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1989-09-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1989-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-01 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-09-01 tilføjes Navne: A/S PSE 14 NR. 1352 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1989-09-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, CJ Partnership I/S, MOGENS HENRIKSEN, REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-01 tilføjes Stiftere: MEDIMEX ApS, ApS KBIL 9 NR. 1008, ApS HVKMD 5 NR. 555, A/S PSE NR. 1444 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-12-10)
Den 1989-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)