Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Torben Thygesen | 01.08.1989 | 29.09.1995 | direktion |
Norman Leth | 01.08.1989 | 27.05.1991 | direktion |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.08.1989 | 12.03.1990 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Torben Thygesen | 01.08.1989 | 29.09.1995 | bestyrelse |
Michael Bo Pamhede | 01.08.1989 | 29.09.1995 | bestyrelse |
Kaj Verner Thygesen | 01.08.1989 | 29.09.1995 | formand |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.08.1989 | 12.03.1990 | bestyrelse |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.08.1989 | 12.03.1990 | bestyrelse |
Susanne Saul Stakemann | 01.08.1989 | 12.03.1990 | formand |