Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Bernhard Gomard(virk.: 34) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Hans-Ole Jochumsen(virk.: 22) | 4,55 % | 4,55 % | 4,55 % | 4,55 % |
Anders Erik Nielsen(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Steen Mogens Jul Petersen(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Kim Thomsen(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Lars Ewald Madsen(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Ole Joachim Jensen(virk.: 26) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Carsten Tirsbæk Madsen(virk.: 12) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Torben Hansen(virk.: 9) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jens Kjelde Mors(virk.: 23) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Inge-Marie Gotil(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 50,00 % |
Jes Damsted(virk.: 30) | 0 % | 3,33 % | 3,33 % | 3,33 % |
Pernille Skov Svanholm(virk.: 8) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Leonhardt Pihl(virk.: 7) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Knud Werner Koch-Jensen(virk.: 78) | 3,85 % | 3,85 % | 3,85 % | 8,97 % |
Sven Arne Blomberg(virk.: 39) | 0 % | 2,56 % | 5,13 % | 10,26 % |
Knud Rasmussen Heinesen(virk.: 25) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Harry Nielsen(virk.: 5) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Ole Scherfig(virk.: 66) | 0 % | 0 % | 0 % | 13,64 % |
Erling Kjøller Ipsen(virk.: 26) | 11,54 % | 11,54 % | 11,54 % | 23,08 % |
Søren Møller-Damgaard(virk.: 7) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Kim Steen Nielsen(virk.: 4) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Anders Hedetoft(virk.: 73) | 1,37 % | 2,74 % | 5,48 % | 9,59 % |
Kirsten Hermansen(virk.: 11) | 0 % | 0 % | 9,09 % | 9,09 % |
Henrik Olejasz Larsen(virk.: 33) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Steen Henning Halmind(virk.: 86) | 8,14 % | 8,14 % | 8,14 % | 11,63 % |
Gert Hjorth Larsen(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 2,37 % | 2,84 % | 3,47 % | 7,41 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Knud Rasmussen Heinesen | ||
Pernille Skov Svanholm | ||
Torben Hansen | 15.05.1990 | Bakkehøj 25, 2740 Skovlunde |
Jens Kjelde Mors | ||
Jes Damsted | 30.04.1998 | Parsbergsvej 58, 2830 Virum |
Inge-Marie Gotil | ||
Henrik Olejasz Larsen | 10.04.2000 | C.N. Petersens Vej 34, 2000 Frederiksberg |
Bernhard Gomard | ||
Kim Steen Nielsen | 15.08.2002 | Skovvej 39, 2820 Gentofte |
Lars Ewald Madsen | ||
Leonhardt Pihl | 01.01.2007 | Einarsvej 17A, 2800 Kongens Lyngby |
Ole Joachim Jensen | 01.01.2007 | Hegnsvej 79, 2850 Nærum |
Sven Arne Blomberg | 01.01.2007 | Skovvej 59, 2820 Gentofte |
Steen Mogens Jul Petersen | ||
Søren Møller-Damgaard | 09.06.2011 | Storeholm 20, 2670 Greve |
Harry Nielsen | ||
Anders Erik Nielsen | ||
Knud Werner Koch-Jensen | 28.04.2016 | Vorupvænget 131, 6600 Vejen |
Anders Hedetoft | 01.01.2017 | Hinnedrupvej 3, 8340 Malling |
Carsten Tirsbæk Madsen | 27.02.2017 | Gl Strandvej 276A, 3050 Humlebæk |
Kirsten Hermansen | 18.12.2017 | Kong Georgsvej 23, 2950 Vedbæk |
Kim Thomsen | 16.03.2018 | |
Hans-Ole Jochumsen | 31.05.2018 | Strandpromenaden 51, 2100 København Ø |
Erling Kjøller Ipsen | 01.08.2019 | |
Gert Hjorth Larsen | ||
Steen Henning Halmind |
Aktive virksomheder: (2) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
BYGGERIETS REALKREDITFOND'S UNDERSTØTTELSESFOND | 74696511 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
Jyske Realkredit A/S | 13409838 | NORMAL | Realkreditinstitutter (649210) |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 15.03.2017 og angivet som gældende fra 18.05.2015 (667 dage). |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Bernhard Gomard(virk.: 34) Ikke aktiv i virksomheden. | 22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 |
Hans-Ole Jochumsen(virk.: 22) Ikke aktiv i virksomheden. | 8 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 |
Anders Erik Nielsen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Steen Mogens Jul Petersen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kim Thomsen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lars Ewald Madsen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ole Joachim Jensen(virk.: 26) Ikke aktiv i virksomheden. | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
Carsten Tirsbæk Madsen(virk.: 12) Ikke aktiv i virksomheden. | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Torben Hansen(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Jens Kjelde Mors(virk.: 23) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 |
Inge-Marie Gotil(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jes Damsted(virk.: 30) Ikke aktiv i virksomheden. | 19 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 |
Pernille Skov Svanholm(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Leonhardt Pihl(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Knud Werner Koch-Jensen(virk.: 78) Ikke aktiv i virksomheden. | 25 | 0 | 1 | 6 | 43 | 3 |
Sven Arne Blomberg(virk.: 39) Ikke aktiv i virksomheden. | 11 | 0 | 0 | 4 | 21 | 3 |
Knud Rasmussen Heinesen(virk.: 25) Ikke aktiv i virksomheden. | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Harry Nielsen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ole Scherfig(virk.: 66) Ikke aktiv i virksomheden. | 18 | 0 | 1 | 8 | 38 | 1 |
Erling Kjøller Ipsen(virk.: 26) Ikke aktiv i virksomheden. | 11 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 |
Søren Møller-Damgaard(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Kim Steen Nielsen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Anders Hedetoft(virk.: 73) Ikke aktiv i virksomheden. | 34 | 0 | 0 | 8 | 28 | 3 |
Kirsten Hermansen(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Henrik Olejasz Larsen(virk.: 33) Ikke aktiv i virksomheden. | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 |
Steen Henning Halmind(virk.: 86) Ikke aktiv i virksomheden. | 9 | 0 | 1 | 13 | 59 | 4 |
Gert Hjorth Larsen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 35 % | 0 % | 0 % | 8 % | 49 % | 8 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Bernhard Gomard(virk.: 34) Ikke aktiv i virksomheden | 22 | 0 | 1 | 11 |
Hans-Ole Jochumsen(virk.: 22) Ikke aktiv i virksomheden | 18 | 5 | 1 | 1 |
Anders Erik Nielsen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 1 | 0 | 0 |
Steen Mogens Jul Petersen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kim Thomsen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lars Ewald Madsen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ole Joachim Jensen(virk.: 26) Ikke aktiv i virksomheden | 28 | 3 | 0 | 0 |
Carsten Tirsbæk Madsen(virk.: 12) Ikke aktiv i virksomheden | 10 | 2 | 0 | 3 |
Torben Hansen(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden | 6 | 2 | 0 | 1 |
Jens Kjelde Mors(virk.: 23) Ikke aktiv i virksomheden | 22 | 1 | 0 | 0 |
Inge-Marie Gotil(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jes Damsted(virk.: 30) Ikke aktiv i virksomheden | 24 | 2 | 1 | 4 |
Pernille Skov Svanholm(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden | 6 | 3 | 0 | 2 |
Leonhardt Pihl(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 5 | 0 | 0 |
Knud Werner Koch-Jensen(virk.: 78) Ikke aktiv i virksomheden | 81 | 1 | 1 | 2 |
Sven Arne Blomberg(virk.: 39) Ikke aktiv i virksomheden | 31 | 8 | 1 | 2 |
Knud Rasmussen Heinesen(virk.: 25) Ikke aktiv i virksomheden | 15 | 9 | 0 | 2 |
Harry Nielsen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 5 | 1 | 0 | 0 |
Ole Scherfig(virk.: 66) Ikke aktiv i virksomheden | 66 | 0 | 0 | 0 |
Erling Kjøller Ipsen(virk.: 26) Ikke aktiv i virksomheden | 27 | 1 | 0 | 0 |
Søren Møller-Damgaard(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 3 | 2 | 1 |
Kim Steen Nielsen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 2 | 1 | 1 |
Anders Hedetoft(virk.: 73) Ikke aktiv i virksomheden | 56 | 1 | 3 | 12 |
Kirsten Hermansen(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden | 10 | 1 | 4 | 0 |
Henrik Olejasz Larsen(virk.: 33) Ikke aktiv i virksomheden | 25 | 11 | 0 | 5 |
Steen Henning Halmind(virk.: 86) Ikke aktiv i virksomheden | 40 | 43 | 2 | 29 |
Gert Hjorth Larsen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 510 | 105 | 17 | 76 |
Pct. | 72 % | 15 % | 2 % | 11 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |