Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Eskild Kyhn | 25.09.1995 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ib Bergmann | 30.08.1989 | 25.09.1995 | direktør |
Eskild Kyhn | 30.08.1989 | 11.05.1993 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jane Kyhn | 05.11.1999 | 17.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Kyhn | 05.11.1999 | 17.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Gunver Kyhn | 05.11.1999 | 17.11.2023 | formand |