Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lars Bo Jeppesen | 01.08.2023 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Rasmus Bjerrum Andersen | 05.07.2023 | 01.08.2023 | adm. dir |
Anders Ytrup Jensen | 14.11.2019 | 05.07.2023 | adm. dir |
Peter Christian Mægbæk Madsen | 15.04.2014 | 29.05.2015 | direktør |
Kim Aagren Poder | 01.07.2013 | 14.11.2019 | adm. dir |
Jette Nygaard-Andersen | 05.09.2011 | 15.04.2014 | direktør |
Jørgen Lindemann | 01.03.2002 | 01.07.2013 | adm. dir |
Jens Johan Torpe | 01.03.2001 | 28.02.2002 | direktør |
Hans-Holger Albrecht | 26.01.2001 | 01.03.2001 | direktør |
Jens Johan Torpe | 01.08.1989 | 26.01.2001 | direktør |
Lars Ingemar Gronberg | 01.08.1989 | 13.12.1994 | direktør |
Stig Gøran Nordin | 01.08.1989 | 15.07.1993 | direktør |
Bengt Johan Kvarnback | 01.08.1989 | 25.03.1992 | direktør |
Vagn Thorup | 01.08.1989 | 30.09.1991 | direktør |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.08.1989 | 29.01.1990 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Johan Edvin Johansson | 05.08.2024 | formand |
Lars Bo Jeppesen | 24.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
Tina Zaina Jensen | 05.07.2023 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Karl Johan Niclas Rosenkvist | 05.07.2023 | 05.08.2024 | formand |
Rasmus Bjerrum Andersen | 05.07.2023 | 24.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
Åsa Ulrika Regen Jansson | 25.01.2022 | 05.07.2023 | formand |
Anders Ytrup Jensen | 14.11.2019 | 05.07.2023 | bestyrelsesmedlem |
Sahar Kupersmidt | 14.11.2019 | 05.07.2023 | bestyrelsesmedlem |
Gabriel Ernesto Catrina | 14.11.2019 | 25.01.2022 | formand |
Björn Erik Andersson | 24.06.2019 | 14.11.2019 | bestyrelsesmedlem |
Gabriel Ernesto Catrina | 20.09.2018 | 13.11.2019 | bestyrelsesmedlem |
Anders Ytrup Jensen | 20.09.2018 | 13.11.2019 | formand |
Susan Gustafsson | 20.09.2018 | 14.06.2019 | bestyrelsesmedlem |
Anna Maria Redin | 19.05.2016 | 20.09.2018 | bestyrelsesmedlem |
Jette Nygaard-Andersen | 15.04.2014 | 20.09.2018 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Lindemann | 01.07.2013 | 20.09.2018 | formand |
Yong-Nam Mathias Hermansson | 01.07.2013 | 19.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Petra Colleen Österlund | 15.09.2012 | 13.04.2015 | bestyrelsesmedlem |
Maria Christina Brunell | 31.08.2001 | 30.05.2006 | bestyrelsesmedlem |
Jens Johan Torpe | 01.03.2001 | 18.11.2003 | bestyrelsesmedlem |
Hans-Holger Albrecht | 26.01.2001 | 15.09.2012 | bestyrelsesmedlem |
Karl Bo Anders Nilsson | 26.01.2001 | 18.11.2003 | bestyrelsesmedlem |
Jens Johan Torpe | 31.05.1999 | 26.01.2001 | bestyrelsesmedlem |
Anders Johan Lindgren | 28.05.1998 | 31.08.2001 | bestyrelsesmedlem |
Staffan Tore Gunnar Samuelson | 19.09.1996 | 28.05.1998 | bestyrelsesmedlem |
Asger Joseph Aamund | 01.08.1989 | 18.11.2003 | formand |
Per Anders Törnberg | 01.08.1989 | 26.01.2001 | bestyrelsesmedlem |
Stig Goran Nordin | 01.08.1989 | 19.09.1996 | bestyrelsesmedlem |
Vagn Thorup | 01.08.1989 | 13.12.1994 | bestyrelsesmedlem |
Ole Nørregaard | 01.08.1989 | 13.12.1994 | bestyrelsesmedlem |
Lars Ingemar Gronberg | 01.08.1989 | 13.12.1994 | bestyrelsesmedlem |
Stig Gøran Nordin | 01.08.1989 | 15.07.1993 | bestyrelsesmedlem |
Bengt Johan Kvarnback | 01.08.1989 | 25.03.1992 | bestyrelsesmedlem |
Bo Soren Eriksson | 01.08.1989 | 30.09.1991 | bestyrelsesmedlem |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.08.1989 | 29.01.1990 | bestyrelsesmedlem |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.08.1989 | 29.01.1990 | bestyrelsesmedlem |
Susanne Saul Stakemann | 01.08.1989 | 29.01.1990 | formand |