Sektion (alle) | |||||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Binavne | Virksomhedsstatus | ||||
Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bibranche | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kontaktoplysninger | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-11-03 fjernes Binavne: LYNGBY KONTORCENTER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 31, 3400 Hillerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-21 fjernes Bestyrelse: Carsten Ehssan Mahaini (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-21 fjernes Direktion: Jesper Friis Tofte (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-21 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med kontormøbler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-21 fjernes Navne: TOFTE KONTORCENTER A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-21 fjernes Omlægningsperiode slut: 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-21 fjernes Omlægningsperiode start: 2005-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-21 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-21 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS, MEDIMEX ApS, ApS KBIL 9 NR. 1008, ApS HVKMD 5 NR. 555 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-21 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med kontormøbler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med kontormaskiner og kontorudstyr (offentliggjort 2006-05-16)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Engroshandel med bøger, papir og papirvarer (offentliggjort 2007-10-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-03-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af tre bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den administrerende direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-06 tilføjes Vedtægter: 2006-03-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Bibranche: Engroshandel med bøger, papir og papirvarer (offentliggjort 2007-10-22)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-22 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-22 fjernes Revisor: Ringstedvej 71 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-07-12 tilføjes Bestyrelse: Carsten Ehssan Mahaini (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-12 fjernes Bestyrelse: Jens Anker Knudsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-12 tilføjes Direktion: Imad Mahaini (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med kontormaskiner og kontorudstyr (offentliggjort 2006-05-16)
Den 2005-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2005-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-06-30 fjernes Bibranche: Engroshandel med bøger, papir og papirvarer (offentliggjort 2005-01-27)
Den 2005-06-30 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med kontormaskiner og kontorudstyr (offentliggjort 2005-01-27)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-01-06 tilføjes Revisor: Ringstedvej 71 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-06 fjernes Revisor: Erik Munk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-08-01 tilføjes Bibranche: Engroshandel med bøger, papir og papirvarer (offentliggjort 2005-01-27)
Den 2003-08-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med kontormaskiner og kontorudstyr (offentliggjort 2005-01-27)
Den 2003-07-31 fjernes Bibranche: Detailhandel med computere og standardsoftware (offentliggjort 2003-02-08)
Den 2003-07-31 fjernes Bibranche: Engroshandel med kontormaskiner og kontorudstyr (offentliggjort 2003-02-08)
Den 2003-07-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med computere og it-udstyr (offentliggjort 2003-02-04)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Bibranche: Detailhandel med computere og standardsoftware (offentliggjort 2003-02-08)
Den 2003-01-01 tilføjes Bibranche: Engroshandel med kontormaskiner og kontorudstyr (offentliggjort 2003-02-08)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med computere og it-udstyr (offentliggjort 2003-02-04)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med kontormaskiner, edb-maskiner og -udstyr (offentliggjort 2000-02-01)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-08-27 tilføjes Navne: TOFTE KONTORCENTER A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-26 fjernes Navne: TOFTES KONTORCENTER A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-08-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 31, 3400 Hillerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Carlsbergvej 32, 3400 Hillerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: toftes@toftes.dk (offentliggjort 2000-07-20)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-21 fjernes Bestyrelse: Britta Tofte (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-17 tilføjes Kontaktoplysninger: toftes@toftes.dk (offentliggjort 2000-07-20)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-10-18 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med kontormaskiner, edb-maskiner og -udstyr (offentliggjort 2000-02-01)
Den 1999-10-17 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med bøger, papir og papirvarer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-10-27 fjernes Bestyrelse: Erik Tofte (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-04 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-23 tilføjes Navne: TOFTES KONTORCENTER A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-01-22 fjernes Navne: A/S PSE NR. 3399 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-01-22 fjernes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-22 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-22 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-22 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Carlsbergvej 32, 3400 Hillerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-08-01 tilføjes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-01 tilføjes Binavne: LYNGBY KONTORCENTER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med bøger, papir og papirvarer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-08-01 tilføjes Navne: A/S PSE NR. 3399 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-08-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Erik Munk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS, MEDIMEX ApS, ApS KBIL 9 NR. 1008, ApS HVKMD 5 NR. 555 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)