Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Bibranche | ||||
Binavne | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2011-09-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotsherrensvej 411, 2610 Rødovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-28 fjernes Bestyrelse: Sebastien Le Moult (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-28 fjernes Bibranche: Engroshandel med radio og tv mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-28 fjernes Binavne: SENSORMATIC A/S, SENELCO A/S, KNOGO A/S (offentliggjort 2015-10-28)
Den 2011-09-28 fjernes Direktion: Henrik Kryger (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-28 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med elektronisk udstyr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-28 fjernes Navne: AGIS FIRE & SECURITY, RØDOVRE A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-28 fjernes Omlægningsperiode slut: 2002-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-28 fjernes Omlægningsperiode start: 2002-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-28 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-28 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-28 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-28 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS, MEDIMEX ApS, ApS KBIL 9 NR. 1008, ApS HVKMD 5 NR. 555 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-28 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-12-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med elektroniske sikkerhedssystemer samt anden i forbindelse dermed stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-07 tilføjes Navne: AGIS FIRE & SECURITY, RØDOVRE A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-06 fjernes Navne: ADT A/S (offentliggjort 2006-03-23)
Den 2010-12-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, eller af formanden for bestyrelsen, eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening, eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør eller af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-07 tilføjes Vedtægter: 2010-12-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-07 fjernes Binavne: ADT-SENSORMATIC A/S, ADT FIRE & SECURITY A/S (offentliggjort 2015-10-28)
Den 2010-10-22 tilføjes Bestyrelse: Sebastien Le Moult (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-22 fjernes Bestyrelse: Matthias Markus Ernst (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-22 fjernes Direktion: Peter Schieser (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotsherrensvej 411, 2610 Rødovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Ringager 2, 2605 Brøndby (offentliggjort 2003-08-27)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-12-19 tilføjes Direktion: Peter Schieser (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-08-28 tilføjes Bestyrelse: Peter Schieser (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-28 fjernes Bestyrelse: Niels Erik Kjølby (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-28 fjernes Direktion: Niels Erik Kjølby (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Bibranche: Engroshandel med radio og tv mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med elektronisk udstyr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med elektroniske komponenter (offentliggjort 2003-04-09)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Engroshandel med radio og tv mv. (offentliggjort 2003-04-09)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-09-19 fjernes Bestyrelse: Åsa Helen Birgitta Rosvall (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-02-27 tilføjes Bestyrelse: Niels Erik Kjølby (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-27 fjernes Bestyrelse: Peter Thrane Borregaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-27 tilføjes Direktion: Niels Erik Kjølby (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-27 fjernes Direktion: Peter Thrane Borregaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-02-14 tilføjes Bestyrelse: Åsa Helen Birgitta Rosvall (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-14 fjernes Bestyrelse: Henrik Brian Sønderup Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-14 tilføjes Binavne: ADT-SENSORMATIC A/S, ADT FIRE & SECURITY A/S, SENSORMATIC A/S, SENELCO A/S, KNOGO A/S (offentliggjort 2015-10-28)
Den 2006-02-14 fjernes Binavne: SENSORMATIC ApS, SENELCO ApS, KNOGO ApS, ADT ApS (offentliggjort 2015-10-28)
Den 2006-02-14 tilføjes Navne: ADT A/S (offentliggjort 2006-03-23)
Den 2006-02-13 fjernes Navne: ADT-SENSORMATIC ApS (offentliggjort 2004-03-23)
Den 2006-02-14 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-03-26)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-02-27 tilføjes Navne: ADT-SENSORMATIC ApS (offentliggjort 2004-03-23)
Den 2004-02-26 fjernes Navne: SENSORMATIC ApS (offentliggjort 2002-03-26)
Den 2004-02-27 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-27 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-08-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ringager 2, 2605 Brøndby (offentliggjort 2003-08-27)
Den 2003-08-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Smedeholm 13, 2730 Herlev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-02-06 tilføjes Bibranche: Engroshandel med radio og tv mv. (offentliggjort 2003-04-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med elektroniske komponenter (offentliggjort 2003-04-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med elektroniske komponenter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-10 tilføjes Bestyrelse: Peter Thrane Borregaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-10 fjernes Bestyrelse: Arne Molberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-10 tilføjes Direktion: Peter Thrane Borregaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-10 fjernes Direktion: Arne Molberg (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-07-12 tilføjes Kapital (Kapital): 3.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2002-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2002-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-03-20 tilføjes Binavne: SENSORMATIC ApS, SENELCO ApS, KNOGO ApS, ADT ApS (offentliggjort 2015-10-28)
Den 2002-03-20 fjernes Binavne: SENELCO A/S, KNOGO A/S, ADT A/S (offentliggjort 2015-10-28)
Den 2002-03-20 tilføjes Navne: SENSORMATIC ApS (offentliggjort 2002-03-26)
Den 2002-03-19 fjernes Navne: SENSORMATIC A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2002-03-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-03-26)
Den 2002-03-19 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-20 fjernes Bestyrelse: Arne Molberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-20 fjernes Direktion: Arne Molberg (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-20 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-20 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS, MEDIMEX ApS, ApS KBIL 9 NR. 1008, ApS HVKMD 5 NR. 555 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-17 tilføjes Bestyrelse: Matthias Markus Ernst (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-17 fjernes Bestyrelse: Peter Lerbrandt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-04-30 tilføjes Bestyrelse: Arne Molberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-30 fjernes Bestyrelse: Bjarne Plahn (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-30 tilføjes Direktion: Arne Molberg (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-30 fjernes Direktion: Bjarne Plahn (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-03-06 tilføjes Bestyrelse: Philip Andrew Gale (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-06 fjernes Bestyrelse: John Patrick Smith (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-08-08 tilføjes Bestyrelse: John Patrick Smith (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-08 fjernes Bestyrelse: Garrett E Pierce (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-06-04 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-04 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-12-18 fjernes Bestyrelse: Antonio Silva-Jauregue (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-10 tilføjes Bestyrelse: Ronald F Premuroso (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-10 fjernes Bestyrelse: Jean-Michel Houry (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-10 tilføjes Direktion: Matias Marjus Ernst (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-10 fjernes Direktion: Matias Marjus Ernst (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-10-20 tilføjes Bestyrelse: Jean-Michel Houry (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-20 fjernes Bestyrelse: Gerd Karl Witter (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-20 fjernes Direktion: Engelbert Ijsselsteijn (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-18 tilføjes Bestyrelse: Antonio Silva-Jauregue (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-18 fjernes Bestyrelse: James Dudley Forman (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-22 tilføjes Direktion: Engelbert Ijsselsteijn (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-22 fjernes Direktion: Bjarne Plahn (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-21 tilføjes Direktion: Bjarne Plahn (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-21 fjernes Direktion: Kurt Fredrich Mikael Dahlman (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-21 fjernes Bestyrelse: Kurt Fredrich Mikael Dahlman (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-08 tilføjes Kapital (Kapital): 5.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-28 fjernes Bestyrelse: Poul Christian Dylov (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-28 fjernes Direktion: Poul Christian Dylov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-13 fjernes Bestyrelse: Jan-Olof Cederberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-07 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-10 fjernes Bestyrelse: Timothy Patrick Robinson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-04 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-09 tilføjes Navne: SENSORMATIC A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-12-08 fjernes Navne: AUTOMATED SECURITY DANMARK A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-12-08 fjernes Bestyrelse: Nigel Giles Timson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-08 fjernes Revisor: ODB AF 5/12 2000 STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-29 fjernes Bestyrelse: John Patrick Smith (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-08 fjernes Bestyrelse: Jean Pierre Norbert Payat (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-04 fjernes Direktion: John Patrick Smith (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-21 tilføjes Navne: AUTOMATED SECURITY DANMARK A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-12-20 fjernes Navne: A/S PSE NR. 3388 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-12-20 fjernes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-20 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-20 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-22 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedeholm 13, 2730 Herlev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-08-01 tilføjes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-01 tilføjes Binavne: SENELCO A/S, KNOGO A/S, ADT A/S (offentliggjort 2015-10-28)
Den 1989-08-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med elektroniske komponenter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-08-01 tilføjes Navne: A/S PSE NR. 3388 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-08-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, ODB AF 5/12 2000 STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB, ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS, VX 10.312 ApS, MEDIMEX ApS, MEDIMEX ApS, ApS KBIL 9 NR. 1008, ApS KBIL 9 NR. 1008, ApS HVKMD 5 NR. 555, ApS HVKMD 5 NR. 555 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)