Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Preben Mohr | 01.08.1989 | 18.04.2012 | direktion |
Niels Nyborg Jensen | 01.08.1989 | 15.05.1995 | direktion |
Gull Philip Bøgebjerg Andreasen | 01.08.1989 | 27.03.1992 | direktion |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.08.1989 | 01.06.1990 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Preben Mohr | 01.08.1989 | 01.12.2005 | bestyrelse |
Asger Petersen | 01.08.1989 | 01.12.2005 | bestyrelse |
Michael Mohr | 01.08.1989 | 01.12.2005 | formand |
Niels Nyborg Jensen | 01.08.1989 | 13.06.1995 | bestyrelse |
Gull Philip Bøgebjerg Andreasen | 01.08.1989 | 27.03.1992 | bestyrelse |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.08.1989 | 30.04.1990 | bestyrelse |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.08.1989 | 30.04.1990 | bestyrelse |
Susanne Saul Stakemann | 01.08.1989 | 30.04.1990 | formand |