Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital |
Den 2000-12-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Nybo Høje 10-14, 7500 Holstebro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-27 fjernes Hovedbranche: Feriecentre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-27 fjernes Navne: AKTIESELSKABET AF 17/2 1998 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-12-27 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-27 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-27 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-27 fjernes Stiftere: MEDIMEX ApS, ApS KBIL 9 NR. 1008, ApS HVKMD 5 NR. 555, A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-27 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-15 fjernes Bestyrelse: Else Marie Moesby (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-15 fjernes Direktion: Bent Moesby (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-26 tilføjes Navne: AKTIESELSKABET AF 17/2 1998 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-03-25 fjernes Navne: AUNING SPORTS- OG KURSUSCENTER A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-03-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-25 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-25 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-25 tilføjes Vedtægter: 1998-03-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-07 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-07 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Bestyrelse: Else Marie Moesby (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 fjernes Bestyrelse: Carsten Henriksen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Direktion: Bent Moesby (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 fjernes Direktion: John Haugaard Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-14 fjernes Bestyrelse: Erik Moesby (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-26 fjernes Bestyrelse: Erik Steen Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-26 fjernes Direktion: Stig Aage Farsø Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-10 fjernes Bestyrelse: Johannes Abildtrup (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-10 fjernes Direktion: Johannes Abildtrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-22 fjernes Direktion: Freddy Christian Jarne Frederiksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-23 fjernes Bestyrelse: Lauge Wienberg Kjærgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-23 fjernes Direktion: Lauge Wienberg Kjærgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-08 tilføjes Navne: AUNING SPORTS- OG KURSUSCENTER A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-01-07 fjernes Navne: A/S PSE 10 NR. 1683 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-01-07 fjernes Bestyrelse: Niels Ulrich Madsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-07 fjernes Revisor: REVISORGRUPPEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-27 fjernes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-27 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-27 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-22 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-22 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nybo Høje 10-14, 7500 Holstebro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-08-01 tilføjes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-01 tilføjes Hovedbranche: Feriecentre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-08-01 tilføjes Navne: A/S PSE 10 NR. 1683 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-08-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, REVISORGRUPPEN A/S, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-01 tilføjes Stiftere: MEDIMEX ApS, ApS KBIL 9 NR. 1008, ApS HVKMD 5 NR. 555, A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)