Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Tegningsregel | Direktion | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | ||||
Revisor | Kapitalvaluta |
Den 2019-11-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2019-11-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2019-11-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2019-11-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Brammingborgvej 4, 6740 Bramming (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2019-11-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-09-30 (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2019-11-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-03-23 (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2019-11-20 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2019-11-20 fjernes Legale ejere: E.S.M. HOLDING ApS (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2019-11-20 fjernes Navne: IDE-OG MILJØGÅRDEN. BRAMMING ApS (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2019-11-20 fjernes Reelle ejere: Erik Søndergaard Madsen (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2019-11-20 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2019-11-20 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2019-11-20 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2019-11-20 fjernes Stiftere: Ole Christian Pilgaard, Erik Søndergaard Madsen (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2019-11-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2019-01-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2018-02-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2018-02-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2018-02-07 fjernes Direktion: Erik Søndergaard Madsen (direktion) (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2018-01-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-12-22 tilføjes Kapital (Kapital): 130.000,00 (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2017-12-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2017-12-22 tilføjes Vedtægter: 2017-12-22 (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-02-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-03-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive produktionssalg og udstilling af skabe og køkkener. Endvidere yder selskabet vejledning og indhentelse af godkendelse i forbindelse med om- og tilbygninger. (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2013-03-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2013-03-19 tilføjes Vedtægter: 2013-03-19 (offentliggjort 2018-01-03)
Den 2013-03-19 fjernes Revisor: DANREVI BRAMMING GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-11 tilføjes Legale ejere: E.S.M. HOLDING ApS (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2012-09-11 tilføjes Reelle ejere: Erik Søndergaard Madsen (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2012-09-11 tilføjes Revisor: DANREVI BRAMMING GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-11 fjernes Revisor: NIELSEN & MØLLER. REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brammingborgvej 4, 6740 Bramming (offentliggjort 2019-12-06)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Brammingborgvej 4, 6740 Bramming (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-03-06 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2018-01-03)
Den 1996-03-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-12-06)
Den 1995-03-22 tilføjes Revisor: NIELSEN & MØLLER. REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-22 fjernes Revisor: ApS AF 1. NOVEMBER 1994, BRAMMING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-03 fjernes Direktion: Ole Christian Pilgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-29 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brammingborgvej 4, 6740 Bramming (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-03-23 tilføjes Direktion: Ole Christian Pilgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-09-30 (offentliggjort 2019-12-06)
Den 1990-03-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-03-23 (offentliggjort 2019-12-06)
Den 1990-03-23 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-03-23 tilføjes Navne: IDE-OG MILJØGÅRDEN. BRAMMING ApS (offentliggjort 2019-12-06)
Den 1990-03-23 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-12-06)
Den 1990-03-23 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-12-06)
Den 1990-03-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-12-06)
Den 1990-03-23 tilføjes Revisor: ApS AF 1. NOVEMBER 1994, BRAMMING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-23 tilføjes Stiftere: Ole Christian Pilgaard, Erik Søndergaard Madsen (offentliggjort 2019-12-06)
Den 1990-03-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-12-06)
Den 1990-03-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-07)