Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2010-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Hårbyvej 29, 5620 Glamsbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-01 fjernes Direktion: Hans Sommerlund Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-08-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-01 fjernes Navne: A.A. FINANS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2010-11-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-01 fjernes Stiftere: Lars Frederik Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hårbyvej 29, 5620 Glamsbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Hårbyvej 29, 5620 Glamsbjerg (offentliggjort 2006-06-01)
Den 2006-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hårbyvej 29, 5620 Glamsbjerg (offentliggjort 2006-06-01)
Den 2006-05-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordbakken 5, 5750 Ringe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, industri samt finansieringsvirksomhed og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-10 tilføjes Vedtægter: 2006-05-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-13 tilføjes Navne: A.A. FINANS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-06-12 fjernes Navne: KOMPLEMENTARSELSKABET RINGE MASKINFORRETNING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-03-25 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-04 fjernes Direktion: Benny Torben Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-04 tilføjes Navne: KOMPLEMENTARSELSKABET RINGE MASKINFORRETNING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-01-03 fjernes Navne: ApS JBGO 933 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-01-03 fjernes Direktion: Joachim Eduard Wengenroth (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-17 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordbakken 5, 5750 Ringe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-08-09 tilføjes Direktion: Joachim Eduard Wengenroth (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-08-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-08-09 tilføjes Navne: ApS JBGO 933 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-08-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-09 tilføjes Stiftere: Lars Frederik Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-08-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)