Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Binavne | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1993-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Ordrupvej 60, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-30 fjernes Bestyrelse: Steen Rasborg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-30 fjernes Direktion: Torben Helmuth Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-30 fjernes Navne: CRONE & KOCH, RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-30 fjernes Omlægningsperiode slut: 1991-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-30 fjernes Omlægningsperiode start: 1991-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-30 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-30 fjernes Stiftere: Torben Helmuth Petersen, Robert Preben Sørensen, Hans Peter Terpager, CKG INVEST A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-30 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-25 fjernes Binavne: CRONE & KOCH INTERNATIONAL A/S, CONSULTING ENGINEERS AND PLANNERS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-05 fjernes Bestyrelse: Mogens Halbye (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-29 fjernes Bestyrelse: Søren Kildebro (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1991-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1991-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som rådgivende ingeniør, samt drive anden efter bestyrelsens skøn i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 3 af bestyrelsens medlemmer i forening eller af et medlem af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-19 tilføjes Vedtægter: 1990-11-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-29 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ordrupvej 60, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-30 tilføjes Bestyrelse: Søren Kildebro (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-30 tilføjes Binavne: CRONE & KOCH INTERNATIONAL A/S, CONSULTING ENGINEERS AND PLANNERS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-30 tilføjes Direktion: Torben Helmuth Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-30 tilføjes Navne: CRONE & KOCH, RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-30 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-30 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-30 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-30 tilføjes Stiftere: Torben Helmuth Petersen, Robert Preben Sørensen, Hans Peter Terpager, CKG INVEST A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)