Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Interessenter | Navne | ||||
Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Bibranche |
Den 2020-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelundvej 13, 7400 Herning (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2020-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2020-12-31 fjernes Interessenter: Christen Sigvald Christensen (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2020-12-31 fjernes Navne: CHRISTEN SIGVALD CHRISTENSEN (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2020-12-31 fjernes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-05-15)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2010-05-21 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2010-05-20 fjernes Hovedbranche: Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2010-05-20 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2010-11-04)
Den 2008-01-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2010-11-04)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Kornavl (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1967-07-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelundvej 13, 7400 Herning (offentliggjort 2021-06-11)
Den 1967-07-03 tilføjes Hovedbranche: Kornavl (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1967-07-03 tilføjes Interessenter: Christen Sigvald Christensen (offentliggjort 2021-06-11)
Den 1967-07-03 tilføjes Navne: CHRISTEN SIGVALD CHRISTENSEN (offentliggjort 2021-06-11)
Den 1967-07-03 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2021-06-11)