Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
René Stig Hansen | 01.03.1990 | 21.09.2015 | direktion |
Benny Hugo Rasmussen | 01.03.1990 | 06.04.1998 | direktion |
Flemming Ulrik Jensen | 01.03.1990 | 29.08.1995 | direktion |
Leif Munck | 01.03.1990 | 05.01.1994 | direktion |
Birgitte Olsen | 01.03.1990 | 06.04.1992 | direktion |