Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1992-10-26 fjernes Navne: H.G. EJENDOMSSERVICE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-20 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-20 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Løvspringsvej 20, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-20 fjernes Revisor: Svend Erik Skærlund Engelbreth (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-20 fjernes Stiftere: Anna Margrethe Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-20 fjernes Direktion: Henrik Gade (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-23 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Løvspringsvej 20, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-01 tilføjes Direktion: Henrik Gade (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-01 tilføjes Navne: H.G. EJENDOMSSERVICE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-01 tilføjes Revisor: Svend Erik Skærlund Engelbreth (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-01 tilføjes Stiftere: Anna Margrethe Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af een direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-01 tilføjes Vedtægter: 1989-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)