Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2011-04-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Jens J. Ravns Vej 29, 7000 Fredericia (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-08 fjernes Direktion: Jørgen Kjeld Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-08 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af bygningsartikler af plast (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-08 fjernes Kontaktoplysninger: creamat.aps@gmail.com (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-08 fjernes Navne: CREAMAT ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-08 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-08 fjernes Stiftere: PLECTO INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-12-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jens J. Ravns Vej 29, 7000 Fredericia (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Thygesminde Allé 113, 7000 Fredericia (offentliggjort 2010-04-07)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-04-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thygesminde Allé 113, 7000 Fredericia (offentliggjort 2010-04-07)
Den 2010-04-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Thygesminde Allé 113, 7000 Fredericia (offentliggjort 2009-12-03)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-12-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thygesminde Allé 113, 7000 Fredericia (offentliggjort 2009-12-03)
Den 2009-12-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Regnersvej 139, 3650 Ølstykke (offentliggjort 2009-06-24)
Den 2009-12-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, produktion og investeringsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-03 tilføjes Kontaktoplysninger: creamat.aps@gmail.com (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af een direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-03 tilføjes Vedtægter: 2009-12-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-08-20 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af bygningsartikler af plast (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-19 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2009-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Regnersvej 139, 3650 Ølstykke (offentliggjort 2009-06-24)
Den 2009-06-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 23, 3650 Ølstykke (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2009-05-29 tilføjes Navne: CREAMAT ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-28 fjernes Navne: VX 20.175 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-29 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-29 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2007-10-13)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 23, 3650 Ølstykke (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2007-10-13)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 23, 3650 Ølstykke (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af andre plastprodukter i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-11-28 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-05 fjernes Revisor: Jørgen Peter Sejling (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-22 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-09 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-02 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-03 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-13 fjernes Direktion: August Jes Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-13 fjernes Revisor: BORG & GREEN I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-02 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 23, 3650 Ølstykke (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-08-01 tilføjes Direktion: August Jes Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre plastprodukter i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-08-01 tilføjes Navne: VX 20.175 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-08-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-01 tilføjes Revisor: BORG & GREEN I/S, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Jørgen Peter Sejling (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-01 tilføjes Stiftere: PLECTO INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)