Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jesper Rofelt | 10.07.2002 | 04.10.2002 | adm. dir |
Bjarne Rofelt | 14.06.1989 | 10.07.2002 | direktion |
Niels Jørgen Hyllested Rasmussen | 14.06.1989 | 06.10.1995 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bjarne Rofelt | 14.06.1989 | 10.07.2002 | bestyrelse |
Jesper Rofelt | 14.06.1989 | 10.07.2002 | bestyrelse |
Birthe Rofelt | 14.06.1989 | 10.07.2002 | bestyrelse |
Niels Jørgen Hyllested Rasmussen | 14.06.1989 | 06.10.1995 | bestyrelse |
Inge Rasmussen | 14.06.1989 | 06.10.1995 | bestyrelse |
Keld Hyllested Rasmussen | 14.06.1989 | 06.10.1995 | bestyrelse |
Tina Hyllested Börgesen | 14.06.1989 | 06.10.1995 | bestyrelse |