Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Legale ejere | xbrl | Reelle ejere | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 1997-03-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BENT KRISTENSEN A/S. (offentliggjort 2015-06-14)
Den 2015-09-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FJERNVARMEFORSYNINGSSELSKABET ECKERSBERGSGADE 33 ApS. (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2015-12-01 sletter virksomheden Ejerskaber: BK UDLEJNING ApS. (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2017-06-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BK UDLEJNING ApS. (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2017-06-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HANSTHOLM STEVEDORE ApS. (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2017-06-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KM Logistik ApS. (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2018-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: OBEL INVEST ApS. (offentliggjort 2018-10-29)
Den 2019-06-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Skejby Fodboldgolf ApS. (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2020-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Villys Sand & Grusgrav ApS. (offentliggjort 2021-02-28)
Den 2022-01-17 sletter virksomheden Ejerskaber: Larsen Entreprenørforretning 2023 A/S. (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2022-01-24 sletter virksomheden Ejerskaber: Koldby Kloakservice ApS. (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2022-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Topkærgård ApS. (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2024-04-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Søndervig Fodboldgolf ApS. (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2024-05-29 tilføjes Legale ejere: K. Obel Invest ApS, KASPER OK HOLDING ApS (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2024-05-29 fjernes Legale ejere: Bent K. Invest ApS (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2024-05-28 fjernes Legale ejere: K. Obel Invest ApS, KASPER OK HOLDING ApS (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2023-12-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-01 tilføjes Reelle ejere: Klaus Obel Kristensen, Kasper Obel Kristensen (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2023-03-01 fjernes Reelle ejere: Bent Kristensen (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2023-02-28 fjernes Reelle ejere: Klaus Obel Kristensen, Kasper Obel Kristensen (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2022-11-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-09-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-09-15 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-09-16 tilføjes Revisor: AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S, AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-01-01 tilføjes Legale ejere: K. Obel Invest ApS, KASPER OK HOLDING ApS (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2022-01-01 fjernes Legale ejere: M. Obel Invest ApS (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2022-01-01 tilføjes Reelle ejere: Klaus Obel Kristensen, Kasper Obel Kristensen (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2021-12-31 fjernes Legale ejere: K. Obel Invest ApS, KASPER OK HOLDING ApS (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2021-11-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stokhøjvej 5, 7790 Thyholm (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2019-03-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Stokhøjvej 5, 7790 Thyholm (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-09-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-10-10 tilføjes Legale ejere: Bent K. Invest ApS (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2017-10-10 fjernes Legale ejere: B. Kristensen Holding ApS (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2017-10-10 tilføjes Reelle ejere: Bent Kristensen (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-09-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-07-01 tilføjes Legale ejere: K. Obel Invest ApS, KASPER OK HOLDING ApS, M. Obel Invest ApS (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-11-25 tilføjes Legale ejere: B. Kristensen Holding ApS (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2016-11-24 fjernes Legale ejere: Bent Kristensen (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-09-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-15)
Den 2013-10-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve aktier i et andet selskab, herunder administration, finansiering, erhvervelse af fast ejendom, herunder landbrugsejendom og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening, af en direktør alene eller af bestyrelsesformanden alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-13 tilføjes Vedtægter: 2013-10-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-13 fjernes Revisor: AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S, AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-15)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-05-24 tilføjes Revisor: AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S, AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-24 fjernes Revisor: Damgaard & Enevoldsen A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-16 tilføjes Bestyrelse: Karen Obel Kristensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-09-16 fjernes Bestyrelse: Kaj Kristensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stokhøjvej 5, 7790 Thyholm (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Stokhøjvej 5, 7790 Thyholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-11 tilføjes Revisor: Damgaard & Enevoldsen A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-11 fjernes Revisor: ST Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-12 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-26 tilføjes Navne: B.K. A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-03-25 fjernes Navne: BENT KRISTENSEN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-19 tilføjes Bestyrelse: Kaj Kristensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-12-19 fjernes Bestyrelse: Jane Rabek Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-12-19 tilføjes Direktion: Bent Kristensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-12-19 fjernes Direktion: Leo Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-12-19 tilføjes Revisor: ST Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-19 fjernes Revisor: LL-Å AF 30.06.1997 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-31 fjernes Bestyrelse: Knud Vestergaard Kristensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1992-01-31 fjernes Revisor: Revisor Kurt Lind Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-13 fjernes Bestyrelse: Karen Obel Kristensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1990-07-13 fjernes Direktion: Bent Kristensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1990-07-13 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Jensen og Graversgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-17 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stokhøjvej 5, 7790 Thyholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-08-07 tilføjes Bestyrelse: Karen Obel Kristensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1989-08-07 tilføjes Direktion: Bent Kristensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1989-08-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-08-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-07 tilføjes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-08-07 tilføjes Legale ejere: Bent Kristensen (offentliggjort 2016-12-19)
Den 1989-08-07 tilføjes Navne: BENT KRISTENSEN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-08-07 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-07 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-11-24)
Den 1989-08-07 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Jensen og Graversgaard, Revisor Kurt Lind Sørensen, LL-Å AF 30.06.1997 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-07 tilføjes Stiftere: Karen Obel Kristensen, Kaj Kristensen, Bent Kristensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-07 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-08-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)