Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2012-09-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Højmevej 72, 5250 Odense SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-09-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-18 fjernes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-09-18 fjernes Kontaktoplysninger: bu.raun@mail.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-09-18 fjernes Navne: MURERMESTER PALLE RAUN A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-09-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-18 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-18 fjernes Stiftere: Tommy Raun, Palle Raun, Jytte Raun, Brian Raun (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-18 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-12 fjernes Bestyrelse: Brian Raun (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-12 fjernes Direktion: Palle Raun (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-17 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-17 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Murerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2006-10-31 tilføjes Kontaktoplysninger: bu.raun@mail.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Højmevej 72, 5250 Odense SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Ahornvej 51, 5250 Odense SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-09-18 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-18 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET LEIF NIELSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-11-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive murer- og entreprenørvirksomhed indenfor byggesektoren, samt anden dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-01 tilføjes Vedtægter: 2001-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-06-20 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-10 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ahornvej 51, 5250 Odense SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-06-15 tilføjes Bestyrelse: Brian Raun (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-15 tilføjes Direktion: Palle Raun (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-15 tilføjes Hovedbranche: Murerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-06-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-15 tilføjes Navne: MURERMESTER PALLE RAUN A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-06-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-15 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET LEIF NIELSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-15 tilføjes Stiftere: Tommy Raun, Palle Raun, Jytte Raun, Brian Raun (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-15 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-06-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)