Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2009-10-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovgårdsvej 26, 3460 Birkerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-20 fjernes Direktion: Henrik Hermansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-09-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-20 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-20 fjernes Navne: HENRIK HERMANSEN. MARKETING MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-20 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-20 fjernes Stiftere: Henrik Hermansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovgårdsvej 26, 3460 Birkerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovgårdsvej 26, 3460 Birkerød (offentliggjort 2004-12-27)
Den 2004-12-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovgårdsvej 26, 3460 Birkerød (offentliggjort 2004-12-27)
Den 2004-12-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Tjørnebakken 6, 3460 Birkerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-03-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulent- og investeringsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-23 tilføjes Vedtægter: 1998-03-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-20 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-20 fjernes Revisor: John Hauschildt Ladekarl (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-06 tilføjes Revisor: John Hauschildt Ladekarl (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-06 fjernes Revisor: Reg. revisor Niels Henrik Rank (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-19 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tjørnebakken 6, 3460 Birkerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-09-06 tilføjes Direktion: Henrik Hermansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-09-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-09-06 tilføjes Navne: HENRIK HERMANSEN. MARKETING MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-09-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-06 tilføjes Revisor: Reg. revisor Niels Henrik Rank (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-06 tilføjes Stiftere: Henrik Hermansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-09-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)