Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2006-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Trepilevej 5, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-01 fjernes Direktion: Jesper Ulsø (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-01 fjernes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-01 fjernes Navne: CONSOFT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2006-06-01 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-01 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-01 fjernes Revisor: SKATTEINFORM V/INGE NILSSON (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-01 fjernes Stiftere: K.P. HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-20 tilføjes Revisor: SKATTEINFORM V/INGE NILSSON (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-19 fjernes Revisor: Knud Erik Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-10-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, produktion og investering og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-20 tilføjes Vedtægter: 1996-09-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-17 tilføjes Navne: CONSOFT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-02-16 fjernes Navne: ACTA-MARINE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-02-01 tilføjes Direktion: Jesper Ulsø (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-01 fjernes Direktion: Kaj Arne Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trepilevej 5, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-07-01 tilføjes Direktion: Kaj Arne Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-01 tilføjes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-07-01 tilføjes Navne: ACTA-MARINE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-07-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-01 tilføjes Revisor: Knud Erik Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-01 tilføjes Stiftere: K.P. HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)