Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Revisor | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2004-05-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Nygade 10, 4220 Korsør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-27 fjernes Hovedbranche: Dametøjsforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-27 fjernes Navne: WILKEN-JENSEN AF 1992 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2004-05-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-27 fjernes Stiftere: Preben Bang Henriksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-13 fjernes Direktion: Christian Frederik Wilken-Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-04 fjernes Revisor: Arne Svendsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-18 tilføjes Vedtægter: 1996-12-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-14 tilføjes Navne: WILKEN-JENSEN AF 1992 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-02-13 fjernes Navne: ASX 14919 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-02-13 fjernes Direktion: Gitte Stenbæk Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-06 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-06 fjernes Revisor: DANSK REVISION I AALBORG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-04 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nygade 10, 4220 Korsør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-07-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-01 tilføjes Hovedbranche: Dametøjsforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-07-01 tilføjes Navne: ASX 14919 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-01 tilføjes Revisor: DANSK REVISION I AALBORG A/S, Arne Svendsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-01 tilføjes Stiftere: Preben Bang Henriksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)