Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Kontaktoplysninger | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2006-10-12 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-12 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Fabriksvej 8, 9550 Mariager (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-12 fjernes Direktion: Hugo Fredslev Jacobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-12 fjernes Hovedbranche: Almindelige maskinforarbejdningsprocesser (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-12 fjernes Navne: A. M. I. ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2006-10-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-12 fjernes Revisor: KVIST & JENSEN, MARIAGERFJORD, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-12 fjernes Stiftere: Thyge Thygesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-05-06 tilføjes Revisor: KVIST & JENSEN, MARIAGERFJORD, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-06 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: ami.maskinfa.@vip.cypercity.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: ami.maskinfa.@vip.cypercity.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-07-29 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-29 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-05-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er produktion og salg af metalindustriprodukter og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-29 tilføjes Vedtægter: 1997-05-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-05 tilføjes Navne: A. M. I. ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-05-04 fjernes Navne: T.T. FINANS, HOBRO ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-05-04 fjernes Direktion: Thyge Thygesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-27 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fabriksvej 8, 9550 Mariager (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-06-26 tilføjes Direktion: Thyge Thygesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-26 tilføjes Hovedbranche: Almindelige maskinforarbejdningsprocesser (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-06-26 tilføjes Navne: T.T. FINANS, HOBRO ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-06-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-26 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-26 tilføjes Stiftere: Thyge Thygesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)