Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2016-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2016-03-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2016-03-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandgade 87, 2. th., 1401 København K (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2016-03-01 fjernes Direktion: Erik Kjeld Kjær (direktion) (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2016-03-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-04-30 (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2016-03-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-07-25 (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2016-03-01 fjernes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2016-03-01 fjernes Legale ejere: EJENDOMSSELSKABET AF 4. MAJ 2013 ApS (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2016-03-01 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET AF 25. JULI 1989 ApS (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2016-03-01 fjernes Omlægningsperiode slut: 1998-06-30 (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2016-03-01 fjernes Omlægningsperiode start: 1998-05-01 (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2016-03-01 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2016-03-01 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2016-03-01 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2016-03-01 fjernes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2016-03-01 fjernes Stiftere: Jan Knudsen, Bo Wermuth Frederiksen (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2016-03-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2016-02-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2014-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandgade 87, 2. th., 1401 København K (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2014-12-16 fjernes Beliggenhedsadresse: A N Hansens Alle 34, 2900 Hellerup (offentliggjort 2014-12-17)
Den 2014-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: A N Hansens Alle 34, 2900 Hellerup (offentliggjort 2014-12-17)
Den 2014-09-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Finsensvej 78, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2014-09-09)
Den 2013-10-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er er konsulentvirksomhed, administration, it-virksomhed, ejendomsudlejning, investering, handel og service samt anden hermed forbunden virksomhed. (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2013-10-30 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET AF 25. JULI 1989 ApS (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2013-10-29 fjernes Navne: F&K, ST. KONGENSGADE 66 ApS (offentliggjort 2001-09-18)
Den 2013-10-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2013-10-30 tilføjes Vedtægter: 2013-10-30 (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2013-10-30 fjernes Direktion: Jan Knudsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-15 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2012-02-15 fjernes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Finsensvej 78, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2014-09-09)
Den 2011-03-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Borgergade 2, 1300 København K (offentliggjort 2006-12-14)
Den 2010-05-07 tilføjes Direktion: Erik Kjeld Kjær (direktion) (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2010-05-07 fjernes Direktion: Bo Wermuth Frederiksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2008-01-01 tilføjes Legale ejere: EJENDOMSSELSKABET AF 4. MAJ 2013 ApS (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-17 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-17 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borgergade 2, 1300 København K (offentliggjort 2006-12-14)
Den 2006-11-27 fjernes Beliggenhedsadresse: A N Hansens Alle 19, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-29 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-29 fjernes Revisor: DANSK REVISION SØBORG, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-16 tilføjes Revisor: DANSK REVISION SØBORG, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-16 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET H.J. FROMBERG ApS, STATSAUTRORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-29 tilføjes Navne: F&K, ST. KONGENSGADE 66 ApS (offentliggjort 2001-09-18)
Den 2001-08-28 fjernes Navne: FYRCAT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1998-06-30 (offentliggjort 2016-03-21)
Den 1998-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1998-05-01 (offentliggjort 2016-03-21)
Den 1996-10-07 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2016-03-21)
Den 1996-10-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-03-21)
Den 1993-04-08 tilføjes Navne: FYRCAT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-04-07 fjernes Navne: BYGGESELSKABET AF 25.JULI 1989 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-07-28 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: A N Hansens Alle 19, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-07-25 tilføjes Direktion: Bo Wermuth Frederiksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-04-30 (offentliggjort 2016-03-21)
Den 1989-07-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-07-25 (offentliggjort 2016-03-21)
Den 1989-07-25 tilføjes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-07-25 tilføjes Navne: BYGGESELSKABET AF 25.JULI 1989 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-07-25 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-03-21)
Den 1989-07-25 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-03-21)
Den 1989-07-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-03-21)
Den 1989-07-25 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET H.J. FROMBERG ApS, STATSAUTRORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-25 tilføjes Stiftere: Jan Knudsen, Bo Wermuth Frederiksen (offentliggjort 2016-03-21)
Den 1989-07-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-03-21)
Den 1989-07-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-03-21)