Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Børge Steensgaard | 30.06.1989 | 07.04.1993 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Mathiasen | 30.06.1989 | 07.04.1993 | bestyrelse |
Kaj Nielsen | 30.06.1989 | 07.04.1993 | bestyrelse |
Børge Steensgaard | 30.06.1989 | 07.04.1993 | bestyrelse |
Knud Bruun-Petersen | 30.06.1989 | 01.05.1991 | bestyrelse |
Kirsten Margrethe Vølund | 30.06.1989 | 19.02.1990 | bestyrelse |