Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1992-04-07 fjernes Navne: REKLAME-TEAM/81 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-03 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-03 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørretorv 13, 2., 7100 Vejle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-07-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-03 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Spallou (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-03 fjernes Stiftere: Jens Erik Møller (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-06 fjernes Bestyrelse: Ejlif Lund Enevoldsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-06 fjernes Direktion: Ejlif Lund Enevoldsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-06 fjernes Bestyrelse: Lars Albert Vesterholm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-06 fjernes Direktion: Lars Albert Vesterholm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive reklamevirksomhed og dermed forbundne aktivitetet (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen eller en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-22 tilføjes Vedtægter: 1990-06-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-06 tilføjes Navne: REKLAME-TEAM/81 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-05 fjernes Navne: X. Z. T. 296 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-05 fjernes Direktion: Jens Erik Møller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-06 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørretorv 13, 2., 7100 Vejle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-03 tilføjes Bestyrelse: Lars Albert Vesterholm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-03 tilføjes Direktion: Jens Erik Møller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-07-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-03 tilføjes Navne: X. Z. T. 296 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-03 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Spallou (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-03 tilføjes Stiftere: Jens Erik Møller (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)