Sektion (alle) | |||||||
Navne | Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Interessenter | Virksomhedsform |
Den 2019-10-01 tilføjes Navne: THORS-CONSULTING (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2019-09-30 fjernes Navne: LARS SVENDSEN (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2010-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-11-26 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2010-11-26)
Den 2010-11-25 fjernes Hovedbranche: Fotografisk virksomhed (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fotografisk virksomhed (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Fotografer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trimmelbakken 7, 8410 Rønde (offentliggjort 2006-12-27)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Trimmelbakken 7, 8410 Rønde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trimmelbakken 7, 8410 Rønde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-06-01 tilføjes Hovedbranche: Fotografer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-06-01 tilføjes Interessenter: Lars Henrik Svendsen (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1989-06-01 tilføjes Navne: LARS SVENDSEN (offentliggjort 2019-10-01)
Den 1989-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2013-11-22)