Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2010-03-01 fjernes Binavne: SCREENSHOP A/S, RADIO-SHOP A/S, RADIO-BUTIKKEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-04-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-24 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med dagligvarer via internet (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-24 fjernes Navne: TV SHOP A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2010-02-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-24 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-24 fjernes Stiftere: KR 332 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-24 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Wildersgade 8, 1408 København K (offentliggjort 2001-02-12)
Den 2009-05-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-15 fjernes Bestyrelse: Kevin Knee (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-15 fjernes Direktion: Matthias Armin Epp (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-25 tilføjes Bestyrelse: Matthias Armin Epp (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-25 fjernes Bestyrelse: Peter Neff (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-25 tilføjes Direktion: Matthias Armin Epp (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-25 fjernes Direktion: Peter Neff (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og markedsføring af varer og tjenesteydelser samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-25 tilføjes Vedtægter: 2008-02-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med dagligvarer via internet (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Detailhandel fra postordreforretninger (offentliggjort 2006-04-21)
Den 2007-06-21 tilføjes Bestyrelse: Peter Neff (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-21 fjernes Bestyrelse: Hans-Holger Albrecht (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-21 tilføjes Direktion: Peter Neff (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-21 fjernes Direktion: Eivind Schackt (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-30 tilføjes Bestyrelse: Yong-Nam Mathias Hermansson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-30 fjernes Bestyrelse: Maria Christina Brunell (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel fra postordreforretninger (offentliggjort 2006-04-21)
Den 2004-12-31 fjernes Hovedbranche: Tv-virksomhed (offentliggjort 2002-12-19)
Den 2003-11-18 fjernes Bestyrelse: Karl Bo Anders Nilsson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Tv-virksomhed (offentliggjort 2002-12-19)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Radio- og tv-virksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-01 tilføjes Bestyrelse: Eivind Schackt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-01 fjernes Bestyrelse: Ulf Christian Andreas von Uthmann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-01 tilføjes Direktion: Eivind Schackt (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-01 fjernes Direktion: Ulf Christian Andreas von Uthmann (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-31 tilføjes Bestyrelse: Maria Christina Brunell (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-31 fjernes Bestyrelse: Anders Johan Lindgren (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-10 tilføjes Bestyrelse: Ulf Christian Andreas von Uthmann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-10 fjernes Bestyrelse: David Luther Brodess (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-10 tilføjes Direktion: Ulf Christian Andreas von Uthmann (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-10 fjernes Direktion: David Luther Brodess (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-26 tilføjes Bestyrelse: Karl Bo Anders Nilsson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-26 fjernes Bestyrelse: Jens Johan Torpe (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-26 tilføjes Direktion: David Luther Brodess (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-26 fjernes Direktion: Kent Ingvar Ronny Elovsson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-25 tilføjes Bestyrelse: David Luther Brodess (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-14 tilføjes Direktion: Kent Ingvar Ronny Elovsson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-01 fjernes Direktion: Mikael Fredrik Wilhelm Engstedt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-31 tilføjes Bestyrelse: Jens Johan Torpe (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-31 fjernes Bestyrelse: Steen Ulf Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-01 tilføjes Bestyrelse: Mikael Fredrik Wilhelm Engstedt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-01 fjernes Bestyrelse: Jan Anders Martin Sjowall (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-01 tilføjes Direktion: Mikael Fredrik Wilhelm Engstedt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-01 fjernes Direktion: Jan Anders Martin Sjowall (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Wildersgade 8, 1408 København K (offentliggjort 2001-02-12)
Den 1998-03-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Indiakaj 6, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-01-23 tilføjes Bestyrelse: Eivind Schackt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-23 fjernes Bestyrelse: Ralf Hartkopf (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-14 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-18 tilføjes Bestyrelse: Steen Ulf Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-07 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-07 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-02 fjernes Bestyrelse: Klaus Fog (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-10 fjernes Bestyrelse: Peter Bjørn Sønderstrup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-13 tilføjes Binavne: SCREENSHOP A/S, RADIO-SHOP A/S, RADIO-BUTIKKEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-22 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-22 fjernes Direktion: Peter Bjørn Sønderstrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-29 tilføjes Navne: TV SHOP A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-12-28 fjernes Navne: KM 434 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-12-28 fjernes Direktion: Peter Friis (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-28 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-02 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Indiakaj 6, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-04-12 tilføjes Bestyrelse: Peter Bjørn Sønderstrup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-12 tilføjes Direktion: Peter Friis (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-04-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-12 tilføjes Hovedbranche: Radio- og tv-virksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-04-12 tilføjes Navne: KM 434 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-04-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-12 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S, CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-12 tilføjes Stiftere: KR 332 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-12 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-04-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)