Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Kjeld Schouboe(virk.: 24) | 0 % | 0 % | 0 % | 4,17 % |
Claus Henrik Jepsen(virk.: 45) | 0 % | 0 % | 2,22 % | 8,89 % |
Anne Kathrine Schøn(virk.: 16) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Lars Daugaard Jepsen(virk.: 16) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Per Gotfred Gotfredsen(virk.: 22) | 4,55 % | 9,09 % | 9,09 % | 77,27 % |
Jens Rask(virk.: 10) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Philip Werner Willerslev-Olsen(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 0,74 % | 1,48 % | 2,22 % | 16,30 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Claus Henrik Jepsen | 01.01.2007 | Boveskovvej 10, 2800 Kongens Lyngby |
Per Gotfred Gotfredsen | 01.01.2007 | Møllestensvej 26, 2625 Vallensbæk |
Lars Daugaard Jepsen | 01.06.2011 | Frederiksberg Alle 35, 1820 Frederiksberg C |
Jens Rask | 01.09.2011 | Carl Th. Zahles Gade 8, 2300 København S |
Anne Kathrine Schøn | 31.12.2018 | Zicavej 19, 2930 Klampenborg |
Philip Werner Willerslev-Olsen | 15.10.2023 | Skjalm Hvides Gade 9, 1728 København V |
Aktive virksomheder: (50) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Autobranchens Arbejdsgiverforening (ABAF) | 29555931 | Aktiv | Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer (941100) |
BRANCHEFORENINGEN FOR BYGNINGSAUTOMATION | 11133851 | Aktiv | Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer (941100) |
Boghandlerforeningen | 42961914 | Aktiv | Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer (941100) |
Brancheforening for Kosmetiske sundhedsautoriserede klinikker | 43318691 | Aktiv | Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer (941100) |
Brancheforeningen FMF - Fødevarer til Medicinske Formål | 41841249 | Aktiv | Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer (941100) |
Branchefællesskab for Arbejdsmiljø for Handel, Finans og Kontor | 38269186 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
CHR. M. NÆSTED OG HUSTRU OLGA FØDTKNUDSENS LEGAT | 53343112 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
DANSK INKASSOBRANCHEFORENING | 16326577 | Aktiv | Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer (941100) |
DANSKE BILUDLEJERE | 15033355 | Aktiv | Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer (941100) |
DANSKE LUFTFRAGTSPEDITØRERS FORENING | 77358013 | Aktiv | Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer (941100) |
Danmarks Skohandlerforenings Fond til fremme af den selvstændige danske skodetailhandels interesser | 11684947 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
Danmarks Tapet- og Farvehandleres Fond | 21494917 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
Danmarks Våbenhandlerforening | 20370238 | Aktiv | Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer (941100) |
Dansk Erhverv Arbejdersgiver og Socialpædagogernes Landsforbunds samarbejds- og uddannelsesfond | 42503983 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Dansk Erhverv Arbejdsgiver | 51422317 | Aktiv | Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer (941100) |
Dansk Erhvervs Støttefond | 13259488 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
Dansk Tandsundhed | 42751677 | Aktiv | Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer (941100) |
Danske Annoncører og Markedsførere | 41966904 | Aktiv | Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer (941100) |
Danske Forlag | 55555613 | Aktiv | Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer (941100) |
Danske Forlags Jubilæumslegat | 27444318 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
Danske Servicevirksomheder | 12524374 | Aktiv | Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer (941100) |
Danske Speditører | 85365118 | Aktiv | Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer (941100) |
Det Private Idrætsforbund | 40356991 | Aktiv | Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer (941100) |
DroneDanmark | 38634836 | Aktiv | Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer (941100) |
ESL Elevfond | 36614005 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
FORENINGEN UGLEVIRKE | 21229431 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
Firmaet Hugo Evers & Co's Studiefond | 22314912 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
Foreningen af danske sundhedsvirksomheder | 30369327 | Aktiv | Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer (941100) |
Fødevareleverandørforeningen | 53347452 | Aktiv | Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer (941100) |
GENVINDINGSINDUSTRIEN | 67731417 | Aktiv | Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer (941100) |
ICC DANMARK INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE | 21689718 | Aktiv | Anden udgivervirksomhed (581900) |
Kompetencefonden | 28586655 | Aktiv | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
Konpa Brancheforeningen for kontor og papir i Danmark | 13863334 | Aktiv | Engroshandel med bøger, papir og papirvarer (464920) |
Kosmetik- og hygiejnebranchen | 20965428 | Aktiv | Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer (941100) |
Københavnertunnelgruppen | 33231512 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Legebranchen - LEG | 99771755 | Aktiv | Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer (941100) |
MENS FASHION WORLD | 11683800 | Aktiv | Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer (941100) |
MERK | 15266414 | Aktiv | Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer (941100) |
Materielsektionen | 26673518 | Aktiv | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
Men´s Fashion World Fond | 11676731 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
Momentum Advokatfirma | 43124285 | Aktiv | Juridisk bistand (691000) |
Reinholdt W. Jorck og Hustrus Fonden | 16556416 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
Selveje Danmark | 34682283 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Skobranchen.dk | 55172528 | Aktiv | Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer (941100) |
TIETGEN FONDEN BØRSEN | 13097941 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
TURISTVOGNMÆNDENES ARBEJDSGIVERFORENING | 11632009 | Aktiv | Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer (941100) |
Uddannelses- og Samarbejdsfonden mellem DEA og ESL | 44342103 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Uddannelsesfond for Detailområdet | 33022182 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Uddannelsesfond for Kontor & Lager | 33022174 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
VIN OG SPIRITUS ORGANISATIONEN I DANMARK | 80910614 | Aktiv | Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer (941100) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
10.11.2020 | 0,00 (km) | Slotsholmsgade 1, 1216 København K | Slotsholmsgade 1, 1216 København K |
25.03.2024 | 0,00 (km) | Slotsholmsgade 1, 1216 København K | Slotsholmsgade 1, 1216 København K |
02.05.2024 | 0,00 (km) | Slotsholmsgade 1, 1216 København K | Slotsholmsgade 1, 1216 København K |
Dansk Erhvervs Støttefond. |
Sidst opdateret den 12.01.2021 og angivet som gældende fra 30.12.2020 (1358 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
DANSK ERHVERVSREJSE FOND | 31494710 |
DANSK ERHVERVS RENGØRING A/S | 14406042 |
Dansk Erhvervssalg ApS | 31591236 |
DANSK ERHVERVSSERVICE AF 24. AUGUST 2000 ApS | 25626141 |
Dansk Erhvervs Støttefond | 13259488 |
DANSK ERHVERVS TRANSPORT ApS | 13249938 |
DANSK ERHVERVSTRYK A/S | 36791314 |
Dansk Erhvervsudleje A/S | 37527424 |
Dansk Erhvervsudlejning ApS | 38794884 |
Dansk Erhvervs Vinklub ApS | 41916575 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Kjeld Schouboe(virk.: 24) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 0 | 1 | 12 | 6 |
Claus Henrik Jepsen(virk.: 45) Ikke aktiv i virksomheden. | 10 | 0 | 0 | 4 | 26 | 5 |
Anne Kathrine Schøn(virk.: 16) Ikke aktiv i virksomheden. | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Lars Daugaard Jepsen(virk.: 16) Ikke aktiv i virksomheden. | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Per Gotfred Gotfredsen(virk.: 22) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 4 |
Jens Rask(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Philip Werner Willerslev-Olsen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 25 % | 0 % | 0 % | 16 % | 37 % | 21 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Kjeld Schouboe(virk.: 24) Ikke aktiv i virksomheden | 13 | 12 | 1 | 12 |
Claus Henrik Jepsen(virk.: 45) Ikke aktiv i virksomheden | 39 | 12 | 2 | 3 |
Anne Kathrine Schøn(virk.: 16) Ikke aktiv i virksomheden | 5 | 6 | 1 | 12 |
Lars Daugaard Jepsen(virk.: 16) Ikke aktiv i virksomheden | 8 | 6 | 0 | 5 |
Per Gotfred Gotfredsen(virk.: 22) Ikke aktiv i virksomheden | 7 | 16 | 0 | 4 |
Jens Rask(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 3 | 2 | 5 |
Philip Werner Willerslev-Olsen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sum | 72 | 55 | 6 | 43 |
Pct. | 41 % | 31 % | 3 % | 24 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |