Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2016-04-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2016-04-27)
Den 2016-04-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2016-04-27)
Den 2016-04-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-04-27)
Den 2016-04-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønholtvej 66, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2016-04-27)
Den 2016-04-27 fjernes Binavne: STENVÆRET ApS (offentliggjort 2016-04-27)
Den 2016-04-27 fjernes Direktion: Grethe Kristensen (direktion) (offentliggjort 2016-04-27)
Den 2016-04-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-04-30 (offentliggjort 2016-04-27)
Den 2016-04-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-04-12 (offentliggjort 2016-04-27)
Den 2016-04-27 fjernes Hovedbranche: Finansielle hovedsæders virksomhed (offentliggjort 2016-04-27)
Den 2016-04-27 fjernes Legale ejere: Grethe Kristensen (offentliggjort 2016-04-27)
Den 2016-04-27 fjernes Navne: GK HOLDING ApS (offentliggjort 2016-04-27)
Den 2016-04-27 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2016-04-27)
Den 2016-04-27 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2016-04-27)
Den 2016-04-27 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-04-27)
Den 2016-04-27 fjernes Stiftere: KR 332 ApS (offentliggjort 2016-04-27)
Den 2016-04-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-04-27)
Den 2014-09-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er finansiel virksomhed, herunder finansiel rådgivning og besiddelse af aktier og anparter i selskaber med tilsvarende formål samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2016-04-27)
Den 2014-09-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2016-04-27)
Den 2014-09-30 tilføjes Vedtægter: 2014-09-30 (offentliggjort 2016-04-27)
Den 2014-04-01 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-09 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-09 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle hovedsæders virksomhed (offentliggjort 2016-04-27)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2003-11-20)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønholtvej 66, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2016-04-27)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønholtvej 66, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-04-30 fjernes Binavne: MASTERFRAME ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-01 fjernes Revisor: JUUL & PARTNERE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-27 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-10-14 tilføjes Revisor: JUUL & PARTNERE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-14 fjernes Revisor: P.J. AARUP STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2003-11-20)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1996-09-25 tilføjes Legale ejere: Grethe Kristensen (offentliggjort 2016-04-27)
Den 1989-10-06 tilføjes Navne: GK HOLDING ApS (offentliggjort 2016-04-27)
Den 1989-10-05 fjernes Navne: KM 425 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-10-05 tilføjes Kapital (Kapital): 230.000,00 (offentliggjort 2016-04-27)
Den 1989-10-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-04-27)
Den 1989-10-05 fjernes Direktion: Peter Friis (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-05 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-02 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønholtvej 66, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-04-12 tilføjes Binavne: MASTERFRAME ApS, STENVÆRET ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-12 tilføjes Direktion: Peter Friis (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-04-30 (offentliggjort 2016-04-27)
Den 1989-04-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-04-12 (offentliggjort 2016-04-27)
Den 1989-04-12 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-04-12 tilføjes Navne: KM 425 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-04-12 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2016-04-27)
Den 1989-04-12 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2016-04-27)
Den 1989-04-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-04-27)
Den 1989-04-12 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S, P.J. AARUP STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-12 tilføjes Stiftere: KR 332 ApS (offentliggjort 2016-04-27)
Den 1989-04-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-04-27)
Den 1989-04-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-04-27)