Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Frederik Peter Christoffersen Lemche | 06.05.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christian Plinius Lemche | 28.01.2009 | 06.05.2024 | direktør |
Frederik Peter Christoffersen Lemche | 01.07.1989 | 28.01.2009 | direktør |
Ulla Kathrine Rotbøll Madsen | 01.07.1989 | 05.08.1994 | direktør |
Victor Christoffersen | 01.07.1989 | 26.01.1990 | direktør |