Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Bibranche | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2007-08-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Markeslev Huse 36, 4300 Holbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-09 fjernes Bestyrelse: Pernille Nygaard Kirchheiner (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-09 fjernes Bibranche: Cykelreparationsværksteder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-09 fjernes Direktion: Erik Nygaard Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-09 fjernes Hovedbranche: Engros- og detailhandel med motorcykler, reservedele og tilbehør samt reparation og vedligeholdelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-09 fjernes Navne: ENJ MOTOR A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-09 fjernes Revisor: DANSK REVISION HOLBÆK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-09 fjernes Stiftere: PEHSB ApS, MEDIMEX ApS, ApS HVKMD 5 NR. 555, A/S PSE NR. 1285 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-09 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Markeslev Huse 36, 4300 Holbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Markeslev Huse 36, 4300 Holbæk (offentliggjort 2004-04-07)
Den 2005-09-01 tilføjes Revisor: DANSK REVISION HOLBÆK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-01 fjernes Revisor: Dansk Revision Holbæk I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-01 tilføjes Bestyrelse: Thomas Løvenbalck Kirchheiner (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-01 fjernes Bestyrelse: Anne-Lise Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering og kapitalanbringelse og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-01 tilføjes Vedtægter: 2004-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Markeslev Huse 36, 4300 Holbæk (offentliggjort 2004-04-07)
Den 2004-03-01 tilføjes Navne: ENJ MOTOR A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Tåstruphøj 44, 4300 Holbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-29 fjernes Navne: MASI MOTOR A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-11-10 tilføjes Revisor: Dansk Revision Holbæk I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-10 fjernes Revisor: Flemming Vagn Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1995-05-30 tilføjes Bestyrelse: Anne-Lise Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-30 fjernes Bestyrelse: Tom Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-21 tilføjes Kapital (Kapital): 1.300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-17 tilføjes Navne: MASI MOTOR A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-01-16 fjernes Navne: A/S PSE 13 NR. 1207 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-01-16 fjernes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-16 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-16 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-07 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tåstruphøj 44, 4300 Holbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-07-01 tilføjes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-01 tilføjes Bibranche: Cykelreparationsværksteder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-07-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-01 tilføjes Hovedbranche: Engros- og detailhandel med motorcykler, reservedele og tilbehør samt reparation og vedligeholdelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-07-01 tilføjes Navne: A/S PSE 13 NR. 1207 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Flemming Vagn Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-01 tilføjes Stiftere: PEHSB ApS, MEDIMEX ApS, ApS HVKMD 5 NR. 555, A/S PSE NR. 1285 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)