Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bjarne Lunde Skov Poulsen | 09.04.2003 | 01.06.2006 | direktion |
Steen Damsgård Pedersen | 19.12.2000 | 09.04.2003 | direktion |
Preben Kurt Nielsen | 01.07.1989 | 30.06.2006 | adm. dir |
Carl Jesper Hermansen | 01.07.1989 | 18.05.1994 | direktion |
Hans Smith Andersen | 01.07.1989 | 30.10.1991 | direktion |
Dan Rybak | 01.07.1989 | 05.01.1990 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Katja Nowak Nielsen | 09.04.2003 | 30.06.2006 | bestyrelse |
Jens Møller | 02.05.2002 | 30.06.2006 | bestyrelse |
Asger Joseph Aamund | 04.11.1997 | 23.11.2005 | bestyrelse |
Per Søndergaard Pedersen | 07.10.1996 | 30.06.2006 | formand |
Poul Lauritsen | 07.10.1996 | 02.05.2002 | formand |
Yngve Thormod Frandsen Traberg | 07.10.1996 | 27.05.1998 | bestyrelse |
Juttine Nielsen | 01.07.1989 | 30.06.2006 | næstformand |
Carl Ejler Rasmussen | 01.07.1989 | 09.04.2003 | bestyrelse |
Preben Kurt Nielsen | 01.07.1989 | 07.10.1996 | bestyrelse |
Carl Jesper Hermansen | 01.07.1989 | 18.05.1994 | bestyrelse |
Karl Johan Hoppe | 01.07.1989 | 18.05.1994 | bestyrelse |
Harris Nordenfalk Lynge Baatz | 01.07.1989 | 18.05.1994 | bestyrelse |
Per Wedel Svenningsen | 01.07.1989 | 18.05.1994 | bestyrelse |
Frank Johan Mortensen | 01.07.1989 | 18.05.1994 | bestyrelse |
Peter Høgenhaug | 01.07.1989 | 18.05.1994 | personlig_suppleant |
Torben Grant Jakobsen | 01.07.1989 | 18.05.1994 | personlig_suppleant |
Erik Kyttrup Povlsen | 01.07.1989 | 18.05.1994 | personlig_suppleant |
Jostein Petersen | 01.07.1989 | 18.05.1994 | personlig_suppleant |
Ivan Elmer Falk | 01.07.1989 | 11.02.1994 | bestyrelse |
Harris Nordenfalk Lynge Baatz | 01.07.1989 | 11.02.1994 | personlig_suppleant |
Lars Sigurd Espersen | 01.07.1989 | 30.10.1991 | bestyrelse |
Hans Smith Andersen | 01.07.1989 | 30.10.1991 | personlig_suppleant |
Andrias Miklagard | 01.07.1989 | 22.05.1991 | bestyrelse |
Frank Johan Mortensen | 01.07.1989 | 22.05.1991 | personlig_suppleant |
Peter Høgenhaug | 01.07.1989 | 17.04.1991 | bestyrelse |
Erik Høgenhaug | 01.07.1989 | 17.04.1991 | bestyrelse |
Jerry Verner Godtliebsen | 01.07.1989 | 27.08.1990 | bestyrelse |
Poul Archibald Sloan | 01.07.1989 | 27.08.1990 | bestyrelse |
Erik Kyttrup Povlsen | 01.07.1989 | 27.08.1990 | bestyrelse |
Dan Rybak | 01.07.1989 | 05.01.1990 | bestyrelse |
Annalise Stege | 01.07.1989 | 05.01.1990 | bestyrelse |
Lise-Lotte Lyng Andersen | 01.07.1989 | 05.01.1990 | formand |