Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Ulla Grove Krogsgaard Thomsen | 01.04.2021 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bo Højriis Frandsen | 01.03.2021 | 01.04.2021 | adm. dir |
Rasmus Hother le Fevre | 01.09.2012 | 28.02.2021 | adm. dir |
Søren Damtoft | 01.09.2003 | 01.09.2012 | direktør |
Preben Engelund Poulsen | 01.07.1989 | 01.09.2003 | direktør |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.07.1989 | 31.05.1990 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Hazal Polat | 11.03.2024 | suppleant |
Christian Brøgger Stolberg | 11.03.2024 | suppleant |
Julie Aunbirk | 15.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jacob Sten Petersen | 01.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Tue Micheelsen | 01.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Jean Fabian Jeldorf | 15.05.2020 | formand |
Zohra Mansour | 18.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
Joachim Juel Hagemeister | 13.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Knud Edgar Striib Nielsen | 18.03.2020 | 11.03.2024 | suppleant |
Jean Fabian Jeldorf | 18.03.2020 | 14.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
Ulla Grove Krogsgaard Thomsen | 24.01.2019 | 01.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
Søren Thor Jensen | 01.11.2018 | 15.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Claus Steensen Sølje | 27.01.2017 | 18.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
Vesna Maria Schneider | 13.05.2016 | 18.03.2020 | suppleant |
Lars Sørensen | 13.05.2016 | 30.06.2018 | suppleant |
Henrik Ehlers Wulff | 23.01.2015 | 15.05.2020 | formand |
Michael Fugl Hallgren | 23.01.2015 | 24.01.2019 | bestyrelsesmedlem |
Peter Helt Jacobsen Haahr | 03.09.2012 | 31.10.2016 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Kaj Dvinge | 20.03.2012 | 18.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
Camilla Mølbak Sønderris | 20.03.2012 | 13.05.2016 | suppleant |
Lene Due Svensson | 20.03.2012 | 24.09.2015 | suppleant |
Jan Hoff | 10.02.2012 | 23.01.2015 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Ehlers Wulff | 05.05.2009 | 10.02.2012 | bestyrelsesmedlem |
Susanne Møberg Hundsbæk-Pedersen | 09.02.2009 | 09.02.2011 | bestyrelsesmedlem |
Camilla Mølbak Sønderris | 31.03.2008 | 20.03.2012 | bestyrelsesmedlem |
Poul Erik Noer Søderdahl | 31.03.2008 | 20.03.2012 | suppleant |
Lars Bjørk | 31.03.2008 | 20.03.2012 | suppleant |
Jesper Kløve | 23.05.2007 | 09.02.2009 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Frank Morthensen | 16.04.2004 | 31.03.2008 | suppleant |
Louise Thiel | 16.04.2004 | 31.03.2008 | suppleant |
Kim Tosti Nielsen | 23.01.2004 | 23.05.2007 | bestyrelsesmedlem |
Ole Falvig Ramsby | 29.05.2000 | 01.11.2018 | bestyrelsesmedlem |
Per Toft Valstorp | 29.05.2000 | 23.01.2015 | formand |
Jesper Giede Bøving | 29.05.2000 | 05.05.2009 | bestyrelsesmedlem |
Erik Frederik Johannes Mortensen | 01.03.2000 | 13.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Eva Kjer Hansen | 01.03.2000 | 31.03.2008 | bestyrelsesmedlem |
Bente Margrethe Skov Schultz | 01.03.2000 | 16.04.2004 | suppleant |
Steen Skjold-Jørgensen | 21.08.1997 | 21.05.1999 | bestyrelsesmedlem |
Poul Lasse Jespersen | 01.09.1996 | 01.03.2000 | bestyrelsesmedlem |
Poul Lasse Jespersen | 01.09.1996 | 31.08.1996 | suppleant |
Per Andersen | 01.07.1989 | 04.04.2001 | bestyrelsesmedlem |
Bjarne Mølgaard Knudsen | 01.07.1989 | 29.05.2000 | bestyrelsesmedlem |
Jens Hartvig Jørgensen | 01.07.1989 | 29.05.2000 | bestyrelsesmedlem |
Hans Georg Boye Nielsen | 01.07.1989 | 01.03.2000 | bestyrelsesmedlem |
Kim Antero Bjørnholt | 01.07.1989 | 01.03.2000 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Frank Morthensen | 01.07.1989 | 01.03.2000 | suppleant |
Bente Margrethe Skov Schultz | 01.07.1989 | 01.03.2000 | suppleant |
Ole Regnar Hansen | 01.07.1989 | 21.08.1997 | bestyrelsesmedlem |
Bjarne Mølgaard Knudsen | 01.07.1989 | 20.05.1997 | bestyrelsesmedlem |
Birgit Mindegaard | 01.07.1989 | 31.08.1996 | bestyrelsesmedlem |
Sonnich Jacob Fryland | 01.07.1989 | 20.11.1995 | bestyrelsesmedlem |
Bjarne Tommy Pedersen | 01.07.1989 | 12.10.1995 | bestyrelsesmedlem |
Bente Hornbech Grubbe | 01.07.1989 | 12.10.1995 | bestyrelsesmedlem |
Keld Pedersen | 01.07.1989 | 01.05.1995 | bestyrelsesmedlem |
Richardt Sonnichsen | 01.07.1989 | 01.05.1995 | bestyrelsesmedlem |
Bente Hornbech Grubbe | 01.07.1989 | 01.05.1995 | suppleant |
Kurt Anker Nielsen | 01.07.1989 | 04.02.1994 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Grønlund Nielsen | 01.07.1989 | 04.02.1994 | bestyrelsesmedlem |
Bent Stig Vase | 01.07.1989 | 04.02.1994 | bestyrelsesmedlem |
Kjell Hans Bakke | 01.07.1989 | 04.02.1994 | bestyrelsesmedlem |
Jonna Annelise Skovager | 01.07.1989 | 08.09.1993 | bestyrelsesmedlem |
Hans Georg Boye Nielsen | 01.07.1989 | 08.09.1993 | suppleant |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.07.1989 | 31.05.1990 | bestyrelsesmedlem |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.07.1989 | 31.05.1990 | bestyrelsesmedlem |
Susanne Saul Stakemann | 01.07.1989 | 31.05.1990 | formand |