Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Erik Skov-Larsen | 01.07.1989 | 23.08.1995 | direktion |
Fjord Trier Hansen | 01.07.1989 | 05.10.1992 | direktion |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.07.1989 | 19.12.1989 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Trier Hansen | 01.07.1989 | 23.08.1995 | bestyrelse |
Erik Skov-Larsen | 01.07.1989 | 23.08.1995 | bestyrelse |
Fjord Trier Hansen | 01.07.1989 | 23.08.1995 | bestyrelse |
Arne Gustav Rex Bræmhøj | 01.07.1989 | 23.08.1995 | bestyrelse |
Lars Haahr Månsson | 01.07.1989 | 23.08.1995 | bestyrelse |
Hans Henrik Christensen | 01.07.1989 | 16.05.1991 | bestyrelse |
Preben Kreilgaard | 01.07.1989 | 20.12.1990 | bestyrelse |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.07.1989 | 19.12.1989 | bestyrelse |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.07.1989 | 19.12.1989 | bestyrelse |
Susanne Saul Stakemann | 01.07.1989 | 19.12.1989 | formand |