Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Bibranche | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter | Kontaktoplysninger |
Den 2008-03-25 fjernes Binavne: VESTSJÆLLANDS UGEAVIS A/S, ST REKLAME OG MARKETINGSBUREAU A/S, ST GRAFISK PRODUKTION A/S, SORØ UGEAVIS A/S, SORØ OG OMEGNS AVIS A/S, SKÆLSKØR UGEBLAD A/S, SJÆLLANDS ERHVERVSAVIS A/S, NO. 14 REKLAME & MARKETING A/S, LOKALAVISEN VESTSJÆLLAND A/S, GO WEEK-END, ANNONCEAVIS A/S, FUGLEBJERG FOKLEBLAD A/S, BLITZ UNGDOMSBLAD A/S, A/S SJÆLLANDSKE REKLAMECENTER, A/S SJÆLLANDSKE NET, A/S SJÆLLANDSKE DAGBLADE, A/S SJÆLLANDS TIDENDE, A/S NÆSTVEDNET, A/S JOB SJÆLLAND.DK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Dania 38, 4700 Næstved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-17 fjernes Bestyrelse: John Lars Jakobsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-17 fjernes Bibranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-17 fjernes Bibranche: Udgivelse af ugeblade og magasiner (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-17 fjernes Direktion: Søren Baumann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-17 fjernes Hovedbranche: Udgivelse af aviser og dagblade (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-17 fjernes Navne: A/S SJÆLLANDSKE MEDIER (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-17 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-17 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS, PEHSB ApS, MEDIMEX ApS, ApS HVKMD 5 NR. 555 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-17 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Udgivelse af ugeblade og magasiner (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 fjernes Bibranche: Udgivelse af ugeblade og magasiner uden eget trykkeri (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Direktion: Torben Dalby Larsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udgivelse af aviser og dagblade (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udgivelse af dagblade uden eget trykkeri (offentliggjort 2000-12-28)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Databaseværter og -formidlere (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-26 tilføjes Bestyrelse: Ninna Wiese Pedersen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-26 fjernes Bestyrelse: Arne Skovbæk Petersen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-26 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-26 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dania 38, 4700 Næstved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådmandshaven 20, 4700 Næstved (offentliggjort 2007-01-20)
Den 2007-01-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådmandshaven 20, 4700 Næstved (offentliggjort 2007-01-20)
Den 2007-01-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanevej 4, 4230 Skælskør (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanevej 4, 4230 Skælskør (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanevej 4, 4230 Skælskør (offentliggjort 2006-11-24)
Den 2006-11-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanevej 4, 4230 Skælskør (offentliggjort 2006-11-24)
Den 2006-11-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Dania 38, 4700 Næstved (offentliggjort 2003-04-14)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-10-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er udgivelse af dagblade, udøvelse af trykkerivirksomhed og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-20 tilføjes Kapital (Kapital): 1.200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-20 tilføjes Navne: A/S SJÆLLANDSKE MEDIER (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-19 fjernes Navne: A/S SJÆLLANDSKE DAGBLADE (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2005-10-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af formanden, næstformanden eller den administrerende direktør hver for sig i forbindelse med et generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-20 tilføjes Vedtægter: 2005-10-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-20 fjernes Binavne: A/S SJÆLLANDSKE MEDIER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-04-29 tilføjes Bestyrelse: Jan Neerup Jensen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-29 fjernes Bestyrelse: Preben Rejnhold Jørgensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-04-24 tilføjes Bestyrelse: Annelise Petersen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-24 fjernes Bestyrelse: Erling Svenningsen Petersen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-28 fjernes Kontaktoplysninger: red@sj-dagblade.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 350 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-07-11 fjernes Direktion: Søren Riis Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-18 tilføjes Bestyrelse: Ole Frederiksen (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-18 fjernes Bestyrelse: Frank Leif Holm (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dania 38, 4700 Næstved (offentliggjort 2003-04-14)
Den 2002-03-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Ringstedgade 13, 4700 Næstved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-28 fjernes Direktion: Bent Maigaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-18 tilføjes Bestyrelse: Jan Neerup Jensen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-18 fjernes Bestyrelse: Hans Peter Lambæk Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-27 tilføjes Direktion: Søren Riis Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-01 tilføjes Hovedbranche: Udgivelse af dagblade uden eget trykkeri (offentliggjort 2000-12-28)
Den 2000-11-30 fjernes Hovedbranche: Bogbinderier (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-26 fjernes Bestyrelse: Carl-Emil Kronvold Frederiksen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-31 tilføjes Bestyrelse: Steen John Finn Nielsen (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-31 fjernes Bestyrelse: Finn Birk Olsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-31 fjernes Direktion: John Erik Andreasen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: red@sj-dagblade.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-08-28 fjernes Bestyrelse: Erik Gøtze (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-18 tilføjes Kapital (Kapital): 1.100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-21 tilføjes Bestyrelse: Elly Nielsen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-21 fjernes Bestyrelse: Vagn Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-23 tilføjes Bestyrelse: Carl Erik Hansen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-23 fjernes Bestyrelse: Hans Christian Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-04 fjernes Bestyrelse: Finn Birk Olsen (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-29 fjernes Bestyrelse: Peter Helge Wedel Nielsen (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-29 fjernes Direktion: Søren Mogens Baden (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-19 fjernes Bestyrelse: Jens Børsting (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-28 fjernes Bestyrelse: Poul Rikard Serop (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-28 fjernes Direktion: Poul Thorkild Kristensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-29 fjernes Bestyrelse: Hans Jørgen Brandt Petersen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-23 tilføjes Navne: A/S SJÆLLANDSKE DAGBLADE (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-02-22 fjernes Navne: A/S SJÆLLANDSKE DAGBLADE'S UDGIVERSELSKAB AF 27. APRIL 1989 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-02-22 fjernes Bestyrelse: Vagn Hansen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-29 fjernes Bestyrelse: Hans Christian Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-03 fjernes Bestyrelse: Lars Ellegaard (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-03 fjernes Direktion: Børge Knakkergaard (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-23 tilføjes Navne: A/S SJÆLLANDSKE DAGBLADE'S UDGIVERSELSKAB AF 27. APRIL 1989 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-12-22 fjernes Navne: A/S PSE NR. 3341 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-12-22 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-22 fjernes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-22 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-22 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-07 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ringstedgade 13, 4700 Næstved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-07-01 tilføjes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-01 tilføjes Bibranche: Databaseværter og -formidlere (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-07-01 tilføjes Bibranche: Udgivelse af ugeblade og magasiner uden eget trykkeri (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-07-01 tilføjes Binavne: A/S SJÆLLANDSKE MEDIER, VESTSJÆLLANDS UGEAVIS A/S, ST REKLAME OG MARKETINGSBUREAU A/S, ST GRAFISK PRODUKTION A/S, SORØ UGEAVIS A/S, SORØ OG OMEGNS AVIS A/S, SKÆLSKØR UGEBLAD A/S, SJÆLLANDS ERHVERVSAVIS A/S, NO. 14 REKLAME & MARKETING A/S, LOKALAVISEN VESTSJÆLLAND A/S, GO WEEK-END, ANNONCEAVIS A/S, FUGLEBJERG FOKLEBLAD A/S, BLITZ UNGDOMSBLAD A/S, A/S SJÆLLANDSKE REKLAMECENTER, A/S SJÆLLANDSKE NET, A/S SJÆLLANDSKE DAGBLADE, A/S SJÆLLANDS TIDENDE, A/S NÆSTVEDNET, A/S JOB SJÆLLAND.DK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-01 tilføjes Hovedbranche: Bogbinderier (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-07-01 tilføjes Navne: A/S PSE NR. 3341 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS, PEHSB ApS, MEDIMEX ApS, ApS HVKMD 5 NR. 555 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)