Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Bo Richard Ulsøe | 14.06.2006 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Poul Richard Ulsøe | 14.06.2006 | 14.06.2006 | direktør |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.07.1989 | 07.12.1989 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Claus Olsen | 22.11.2018 | bestyrelsesmedlem |
Bo Richard Ulsøe | 30.10.2000 | bestyrelsesmedlem |
Poul Richard Ulsøe | 01.07.1989 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lis Ulsøe | 01.07.1989 | 22.11.2018 | bestyrelsesmedlem |
Anette Ulsøe | 01.07.1989 | 30.10.2000 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Robert Jørgensen | 01.07.1989 | 12.10.1990 | bestyrelsesmedlem |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.07.1989 | 07.12.1989 | bestyrelsesmedlem |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.07.1989 | 07.12.1989 | bestyrelsesmedlem |
Susanne Saul Stakemann | 01.07.1989 | 07.12.1989 | formand |