Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta | Revisor |
Den 2005-12-09 fjernes Binavne: KEVIMA INVESTMENT A/S, KASTOR INVEST A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: 34 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-30 fjernes Bestyrelse: Anker Nørremark Lauridsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-30 fjernes Direktion: Peter Johannes Møller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-30 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-30 fjernes Navne: LEDA A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2005-11-30 fjernes Omlægningsperiode slut: 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-30 fjernes Omlægningsperiode start: 1996-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-30 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS, PEHSB ApS, MEDIMEX ApS, ApS HVKMD 5 NR. 555 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-30 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-14 fjernes Bestyrelse: Kent Villadsen Madsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-22 tilføjes Bestyrelse: Bo Detlefsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-13 tilføjes Bestyrelse: Mogens Askman (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-13 fjernes Bestyrelse: Jørgen Lauridsen Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-29 fjernes Bestyrelse: Peter Bennedsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-04-21 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Lauridsen Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-04-30 fjernes Bestyrelse: Peder Lind Nordestgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-11-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: 34 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-11-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Tværgade 2, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-11-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde, udvikle og sælge ejendomme samt investering i værdipapirer af enhver art. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-25 tilføjes Vedtægter: 1996-11-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1996-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-06 fjernes Bestyrelse: Hans Magnus Kolby Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-06 fjernes Direktion: Palle Hess Beck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-24 fjernes Bestyrelse: Jørgen Lauridsen Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-24 fjernes Direktion: Kent Villadsen Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-31 tilføjes Kapital (Kapital): 6.510.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-08 tilføjes Navne: LEDA A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-11-07 fjernes Navne: A/S PSE NR. 3256 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-11-07 tilføjes Kapital (Kapital): 6.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-07 fjernes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-07 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-07 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-13 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tværgade 2, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-06-01 tilføjes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-01 tilføjes Binavne: KEVIMA INVESTMENT A/S, KASTOR INVEST A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-06-01 tilføjes Navne: A/S PSE NR. 3256 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-06-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS, PEHSB ApS, MEDIMEX ApS, ApS HVKMD 5 NR. 555 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)