Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2001-08-08 fjernes Binavne: TIETGENPARKEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Holmens Kanal 2-12, 1092 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-06 fjernes Bestyrelse: Jesper Honore Winkelmann (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-06 fjernes Direktion: Henrik Ramlau-Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-06 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-06 fjernes Navne: BGE.100 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-08-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-06 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S, Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-06 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS, PEHSB ApS, MEDIMEX ApS, ApS HVKMD 5 NR. 555 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holmens Kanal 2-12, 1092 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Borupvang 4, 2750 Ballerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-19 tilføjes Bestyrelse: Jesper Honore Winkelmann (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-19 fjernes Bestyrelse: Christian Sagild (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-19 tilføjes Direktion: Henrik Ramlau-Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-19 fjernes Direktion: Birger Grubbe (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at opføre, eje og drive fast ejendom, samt udøve naturligt hertil knyttet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-19 tilføjes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-19 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et andet medlem af bestyrelsen eller med en direktør eller, såfremt der er mere end en direktør, to medlemmer af direktionen i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-19 tilføjes Vedtægter: 2001-03-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-24 tilføjes Bestyrelse: Jan Hoffmann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-24 fjernes Bestyrelse: Birger Grubbe (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-24 tilføjes Direktion: Birger Grubbe (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-24 fjernes Direktion: Birger Grubbe (direktør) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-11 tilføjes Kapital (Kapital): 320.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-30 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-14 tilføjes Navne: BGE.100 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-08-13 fjernes Navne: TIETGENPARKEN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-08-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-13 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-13 tilføjes Bestyrelse: Birger Grubbe (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-13 fjernes Bestyrelse: Poul Erik Tofte (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-13 tilføjes Direktion: Birger Grubbe (direktør) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-13 fjernes Direktion: Svend Ølholm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-15 tilføjes Binavne: TIETGENPARKEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-31 tilføjes Navne: TIETGENPARKEN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-12-30 fjernes Navne: TIETGENPARKEN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-12-20 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-20 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-22 tilføjes Kapital (Kapital): 310.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-22 fjernes Bestyrelse: Klaus Irner (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-30 fjernes Bestyrelse: Jørgen Grønlund Nielsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-26 fjernes Bestyrelse: Jørgen Lund Lavesen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-22 tilføjes Navne: TIETGENPARKEN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-06-21 fjernes Navne: A/S PSE NR. 3248 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-06-21 fjernes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-21 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-21 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-13 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borupvang 4, 2750 Ballerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-06-01 tilføjes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-06-01 tilføjes Navne: A/S PSE NR. 3248 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-06-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS, PEHSB ApS, MEDIMEX ApS, ApS HVKMD 5 NR. 555 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)