Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1993-06-21 fjernes Navne: ApS SPKR 4 NR. 2563 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-14 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-14 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Mikkelborg Park 1, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-14 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-14 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-14 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-09 fjernes Direktion: Kristian Jellesen Smith (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-27 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-27 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, byggeri og investering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-22 tilføjes Vedtægter: 1989-11-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-19 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mikkelborg Park 1, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Navne: ApS SPKR 4 NR. 2563 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)